EP1435169 - PROCEDE D'ETABLISSEMENT D'UNE LIAISON DE COMMUNICATION ENTRE DES POSTES TELEPHONIQUES D'ABONNES D'UN SYSTEME DE COMMUTATION COMPRENANT DEUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.05.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 10.06.2009 [2009/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | [2008/27] |
Précédent [2007/50] | Pour tous les Etats désignés NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH & CO. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | ||
Précédent [2007/46] | Pour tous les Etats désignés NOKIA SIEMENS NETWORKS S.P.A. St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | ||
Précédent [2007/37] | Pour tous les Etats désignés NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH & CO. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | ||
Précédent [2004/28] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
KNÄBCHEN, Andreas Partenkirchner Str. 20 81377 München / DE | [2004/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 02801304.3 | 01.10.2002 | [2004/28] | WO2002EP11018 | Numéro de priorité, date | EP20010124526 | 12.10.2001 Format original publié: EP 01124526 | [2004/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03034703 | Date: | 24.04.2003 | Langue: | DE | [2003/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1435169 | Date: | 07.07.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 24.04.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1435169 | Date: | 02.07.2008 | Langue: | DE | [2008/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.04.2003 | Classification | IPC: | H04M7/00 | [2004/28] | CPC: |
H04M3/54 (EP,US);
H04M7/0072 (EP,US);
H04M7/1245 (EP,US);
H04M7/1285 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2008/27] |
Précédent [2004/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG ZWISCHEN TEILNEHMERSTELLEN EINES ZWEI KOMMUNIKATIONSNETZE UMFASSENDEN VERMITTLUNGSSYSTEMS | [2004/28] | Anglais: | METHOD FOR ESTABLISHING A COMMUNICATION LINK BETWEEN SUBSCRIBER STATIONS OF A SWITCHING SYSTEM WHICH COMPRISES TWO COMMUNICATION NETWORKS | [2004/28] | Français: | PROCEDE D'ETABLISSEMENT D'UNE LIAISON DE COMMUNICATION ENTRE DES POSTES TELEPHONIQUES D'ABONNES D'UN SYSTEME DE COMMUTATION COMPRENANT DEUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATION | [2004/28] | Entrée dans la phase régionale | 12.03.2004 | Taxe nationale de base payée | 12.03.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.03.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.05.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 12.03.2004 | Requête en examen déposée [2004/28] | 31.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.01.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.05.2008 | Taxe de délivrance payée | 16.05.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.04.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO0031933 (LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC [US]) [X] 1-5 * abstract * * page 6, line 20 - page 11, line 9 * * page 25, line 10 - line 25 * * page 42, line 1 - page 45, line 21 * * page 185, line 15 - line 31 * * page 305, line 19 - page 332, line 2 * * page 336, line 15 - page 339, line 8 * * page 360, line 18 - page 362, line 7 *; | [X]EP0905959 (COMVERSE NETWORK SYST INC [US]) [X] 1-5 * abstract * * column 1, line 55 - column 2, line 6 * * column 2, line 32 - column 3, line 2 * * column 4, line 19 - line 47 * * column 8, paragraph 2 - line 16 * * column 11, line 1 - line 20 * * column 19, line 16 - line 28 *; | [Y]US6292553 (FELLINGHAM PAUL J [US], et al) [Y] 1-5 * abstract * * column 3, line 38 - column 4, line 22; figure 1 *; | [Y]US6205135 (CHINNI VENKATA RAMANA [US], et al) [Y] 1-5 * abstract * * column 1, line 65 - column 2, line 22 * * column 4, line 45 - column 5, line 29 * * column 6, line 4 - line 53 * * column 7, line 55 - line 65 * * column 8, line 10 - line 27 *; | [Y]WO9728628 (LABS OF ADVANCED TECHNOLOGIES [US]) [Y] 1-5 * abstract *; | [Y]US4764919 (HUNTER PAUL D [US], et al) [Y] 1-5 * abstract * * column 21, line 12 - line 27; figure 19 *; | [A] - GBAGUIDI C ET AL, "INTEGRATION OF INTERNET AND TELECOMMUNICATIONS: AN ARCHITECHTURE FOR HYBRID SERVICES", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, (199909), vol. 17, no. 9, ISSN 0733-8716, pages 1563 - 1578, XP000851771 [A] 1-5 * page 1576, column L, paragraph 3 - page 1577, column L, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/49.790482 |