EP1435630 - CONDUCTEUR PROTONIQUE, SON PROCEDE DE FABRICATION ET DISPOSITIFS ELECTROCHIMIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.02.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 14.03.2007 [2007/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/14] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | ||
Précédent [2004/28] | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
LI, Yong Ming, c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | 02 /
HINOKUMA, Koichiro, c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [2004/28] | Mandataire(s) | Rupp, Christian Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/28] | Rupp, Christian, Dipl.-Phys. Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 33 06 09 80066 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 02801491.8 | 04.10.2002 | [2004/28] | WO2002JP10374 | Numéro de priorité, date | JP20010313995 | 11.10.2001 Format original publié: JP 2001313995 | JP20020138210 | 14.05.2002 Format original publié: JP 2002138210 | [2004/28] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03034445 | Date: | 24.04.2003 | Langue: | EN | [2003/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1435630 | Date: | 07.07.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.04.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1435630 | Date: | 05.04.2006 | Langue: | EN | [2006/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.04.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.02.2005 | Classification | IPC: | H01B1/06, H01B13/00, H01M8/02, H01B1/04, H01M8/10, H01B1/12 | [2005/14] | CPC: |
H01B1/122 (EP,US);
H01B1/06 (KR);
B82Y30/00 (EP,US);
H01M6/181 (EP,US);
H01M8/1018 (EP,US);
H01M2300/0082 (EP,US);
|
Précédent IPC [2004/28] | H01B1/06, H01B13/00, H01M8/02 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2005/47] |
Précédent [2004/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PROTONENLEITER, PROZESS ZU SEINER HERSTELLUNG UND ELEKTROCHEMISCHE EINRICHTUNGEN | [2004/28] | Anglais: | PROTON CONDUCTOR, PROCESS FOR ITS PRODUCTION AND ELECTROCHEMICAL DEVICES | [2004/28] | Français: | CONDUCTEUR PROTONIQUE, SON PROCEDE DE FABRICATION ET DISPOSITIFS ELECTROCHIMIQUES | [2004/28] | Entrée dans la phase régionale | 29.03.2004 | Traduction produite | 29.03.2004 | Taxe nationale de base payée | 29.03.2004 | Taxe de recherche payée | 29.03.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.03.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.02.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 29.03.2004 | Requête en examen déposée [2004/28] | 20.05.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.09.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.10.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.01.2006 | Taxe de délivrance payée | 25.01.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 08.01.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US6162926 (MURPHY RANDALL B [US], et al) [A] 1-11 * claim 1 ** figures 6-9 *; | [A]EP1071149 (SONY CORP [JP]) [A] 1-11 * abstract * * claims 1,4,8,12,16,19 *; | [X] - CHENG F ET AL, "Organophosphorus chemistry of fullerene: synthesis and biological effects of organophosphorus compounds of C60", TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (20010820), vol. 57, no. 34, ISSN 0040-4020, pages 7331 - 7335, XP004301016 [X] 1-7 * page 7332; compound 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4020(01)00670-6 | [AD] - CHENG F ET AL, "Synthesis and optical properties of tetraethyl methano[60]fullerenediphosphonate", TETRAHEDRON LETTERS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (200005), vol. 41, no. 20, ISSN 0040-4039, pages 3947 - 3950, XP004203294 [AD] 1-11 * abstract * * page 3947, line 9 - line 15 * * page 3950, line 1 - line 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4039(00)00491-3 | Recherche internationale | [A]WO9403503 (ICI PLC [GB], et al); | [A]JP2000011756 (TOYOTA CENTRAL RES & DEV); | [A]WO0066254 (UNIV STUTTGART INST FUER CHEMI [DE], et al); | [A]WO0106519 (SONY CORP [JP]) |