EP1451197 - DERIVES DE 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLO-[3.2.2]-NONANE, LEUR PREPARATION ET LEUR APPLICATION EN THERAPEUTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2004/36] | DERIVES DE 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLO 3.2.2 NONANE, LEUR PREPARATION ET LEUR APPLICATION EN THERAPEUTIQUE | ||
[2007/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.03.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 14.10.2009 [2009/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sanofi-Aventis 174, Avenue de France 75013 Paris / FR | [2004/44] |
Précédent [2004/36] | Pour tous les Etats désignés SANOFI-SYNTHELABO 174, Avenue de France 75013 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
GALLI, Frédéric 6, avenue de Rueil F-92420 Vaucresson / FR | 02 /
LECLERC, Odile 11, rue Winston Churchill F-91300 Massy / FR | 03 /
LOCHEAD, Alistair 95, rue de Paris F-94220 Charenton le Pont / FR | [2004/36] | Mandataire(s) | Ludwig, Jacques, et al Sanofi-Aventis 174 avenue de France 75013 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2004/36] | Ludwig, Jacques, et al Sanofi-Synthélabo Service Brevets 174, avenue de France 75013 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 02803450.2 | 20.11.2002 | [2004/36] | WO2002FR03978 | Numéro de priorité, date | FR20010015152 | 23.11.2001 Format original publié: FR 0115152 | [2004/36] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03044024 | Date: | 30.05.2003 | Langue: | FR | [2003/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1451197 | Date: | 01.09.2004 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 30.05.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1451197 | Date: | 02.05.2007 | Langue: | FR | [2007/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.05.2003 | Classification | IPC: | C07D519/00, A61K31/551, A61P25/28, A61P25/16 | [2004/36] | CPC: |
C07D519/00 (EP,US);
A61P25/00 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P25/22 (EP);
A61P25/24 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P25/30 (EP);
A61P25/32 (EP);
A61P25/34 (EP);
A61P39/02 (EP);
A61P43/00 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/36] | Etats autorisant lextension | AL | 23.06.2004 | LT | 23.06.2004 | LV | 23.06.2004 | MK | 23.06.2004 | RO | 23.06.2004 | SI | 23.06.2004 | Titre | Allemand: | 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLO-[3.2.2]-NONANDERIVATE, DEREN HERSTELLUNG UND DEREN THERAPEUTISCHE VERWENDUNG | [2007/15] | Anglais: | 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLO-[3.2.2]-NONANE DERIVATIVES, PREPARATION AND THERAPEUTIC USE THEREOF | [2007/15] | Français: | DERIVES DE 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLO-[3.2.2]-NONANE, LEUR PREPARATION ET LEUR APPLICATION EN THERAPEUTIQUE | [2007/15] |
Précédent [2004/36] | 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLOç3.2.2!NONANDERIVATE, DEREN HERSTELLUNG UND DEREN THERAPEUTISCHE VERWENDUNG | ||
Précédent [2004/36] | 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLO- 3.2.2 NONANE DERIVATIVES, PREPARATION AND THERAPEUTIC USE THEREOF | ||
Précédent [2004/36] | DERIVES DE 4-(OXAZOLOPYRIDIN-2-YL)-1,4-DIAZABICYCLO 3.2.2 NONANE, LEUR PREPARATION ET LEUR APPLICATION EN THERAPEUTIQUE | Entrée dans la phase régionale | 23.06.2004 | Taxe nationale de base payée | 23.06.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.06.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.06.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 23.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/36] | 19.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.12.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.09.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.2007 | Taxe de délivrance payée | 17.01.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 05.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.05.2007 | CY | 02.05.2007 | CZ | 02.05.2007 | DK | 02.05.2007 | EE | 02.05.2007 | FI | 02.05.2007 | IE | 02.05.2007 | IT | 02.05.2007 | NL | 02.05.2007 | SK | 02.05.2007 | TR | 02.05.2007 | BG | 02.08.2007 | SE | 02.08.2007 | GR | 03.08.2007 | ES | 13.08.2007 | PT | 02.10.2007 | LU | 20.11.2007 | BE | 30.11.2007 | CH | 30.11.2007 | LI | 30.11.2007 | MC | 30.11.2007 | [2009/42] |
Précédent [2009/38] | AT | 02.05.2007 | |
CY | 02.05.2007 | ||
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
EE | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
IT | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
LU | 20.11.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
CH | 30.11.2007 | ||
LI | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 02.05.2007 | |
CY | 02.05.2007 | ||
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
EE | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
IT | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
CH | 30.11.2007 | ||
LI | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Précédent [2009/10] | AT | 02.05.2007 | |
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
EE | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
IT | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
CH | 30.11.2007 | ||
LI | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Précédent [2008/43] | AT | 02.05.2007 | |
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
IT | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
CH | 30.11.2007 | ||
LI | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Précédent [2008/35] | AT | 02.05.2007 | |
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
IT | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
CH | 30.11.2007 | ||
LI | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Précédent [2008/29] | AT | 02.05.2007 | |
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
IT | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 02.05.2007 | |
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
IT | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
GR | 03.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
Précédent [2008/13] | AT | 02.05.2007 | |
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
SK | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
Précédent [2008/10] | AT | 02.05.2007 | |
CZ | 02.05.2007 | ||
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
IE | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
PT | 02.10.2007 | ||
Précédent [2008/09] | AT | 02.05.2007 | |
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
NL | 02.05.2007 | ||
BG | 02.08.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
Précédent [2008/08] | AT | 02.05.2007 | |
DK | 02.05.2007 | ||
FI | 02.05.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
Précédent [2007/50] | AT | 02.05.2007 | |
FI | 02.05.2007 | ||
SE | 02.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
Précédent [2007/49] | FI | 02.05.2007 | |
SE | 02.08.2007 | ||
ES | 13.08.2007 | ||
Précédent [2007/47] | ES | 13.08.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4826848 (JANSSENS FRANS E [BE], et al) [A] 1-3 * claim 1 *; | [A]WO0034279 (SANOFI SYNTHELABO [FR], et al) [A] 1-3 * claim - *; | [E]EP1219622 (PFIZER PROD INC [US]) [E] 1-3* examples 1,8,18-27,29,31-48 * |