EP1451284 - PROCEDE DE PRODUCTION DE GRANULES ENROBES ACTIVATEURS DE BLANCHIMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.03.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [2004/36] | Inventeur(s) | 01 /
ASSMANN, Georg Dechant-Königs-Str. 9 41363 Jüchen / DE | 02 /
BLOCHWITZ, Olaf, Joachim Rathenower Heerstrasse 42 39307 Genthin / DE | 03 /
SPECKMANN, Horst-Dieter Eichenfeldstrasse 24a 40764 Langenfeld / DE | 04 /
POETHKOW, Jörg Macherscheiderstrasse 24 41468 Neuss / DE | 05 /
MIDDELHAUVE, Birgit Robert-Koch-Str. 24 40789 Monheim / DE | 06 /
BLASEY, Gerhard Fürstenberger Strasse 21 40599 Düsseldorf / DE | [2004/36] | Numéro de la demande, date de dépôt | 02804191.1 | 22.11.2002 | [2004/36] | WO2002EP13127 | Numéro de priorité, date | DE2001159388 | 04.12.2001 Format original publié: DE 10159388 | [2004/36] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03048290 | Date: | 12.06.2003 | Langue: | DE | [2003/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1451284 | Date: | 01.09.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 12.06.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1451284 | Date: | 03.05.2006 | Langue: | DE | [2006/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.06.2003 | Classification | IPC: | C11D3/39, C11D11/00, C11D17/00 | [2004/36] | CPC: |
C11D3/3925 (EP,US);
C11D11/0088 (EP,US);
C11D17/0039 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/36] | Etats autorisant lextension | RO | Pas encore payé | SI | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON UMHÜLLTEN BLEICHAKTIVATORGRANULATEN | [2004/36] | Anglais: | METHOD FOR PRODUCING COATED BLEACH ACTIVATOR GRANULES | [2004/36] | Français: | PROCEDE DE PRODUCTION DE GRANULES ENROBES ACTIVATEURS DE BLANCHIMENT | [2004/36] | Entrée dans la phase régionale | 26.05.2004 | Taxe nationale de base payée | 26.05.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.05.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.03.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.05.2004 | Requête en examen déposée [2004/36] | 28.10.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.02.2006 | Taxe de délivrance payée | 14.02.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 06.02.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 03.05.2006 | CZ | 03.05.2006 | EE | 03.05.2006 | FI | 03.05.2006 | IE | 03.05.2006 | NL | 03.05.2006 | SK | 03.05.2006 | TR | 03.05.2006 | BG | 03.08.2006 | DK | 03.08.2006 | SE | 03.08.2006 | GR | 04.08.2006 | PT | 03.10.2006 | AT | 22.11.2006 | LU | 22.11.2006 | BE | 30.11.2006 | CH | 30.11.2006 | LI | 30.11.2006 | MC | 30.11.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/37] | CZ | 03.05.2006 | |
EE | 03.05.2006 | ||
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
TR | 03.05.2006 | ||
BG | 03.08.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
LU | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/31] | CZ | 03.05.2006 | |
EE | 03.05.2006 | ||
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
BG | 03.08.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/28] | CZ | 03.05.2006 | |
EE | 03.05.2006 | ||
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/21] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/13] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/50] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/49] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
IT | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/39] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
IT | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/19] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
Précédent [2007/12] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
Précédent [2006/52] | FI | 03.05.2006 | |
SE | 03.08.2006 | ||
Précédent [2006/48] | SE | 03.08.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9914296 (CLARIANT GMBH [DE]) [A] 1,6-8 * examples 1,2; claim - *; | [DA]WO0050556 (HENKEL KGAA [DE]) [DA] 1,6-8* claim - *; | [PX]WO0212426 (HENKEL KOMMANDITGESELLCHAFT AU [DE], et al) [PX] 1,5-12 * page 11, line 7 - line 29 * * page 12, line 11 - line 18; claim - *; | [PX]WO0226927 (BASF AG [DE], et al) [PX] 1,5-8,12 * page 5, line 5 - line 30 * * page 6, line 26 - line 33; example 4 * |