EP1466012 - POLYMORPHISMES NUCLEOTIDIQUES ASSOCIES A L'OSTEOPOROSE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 05.08.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2005 | Retrait de la demande | publié le 21.09.2005 [2005/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Incyte Genomics, Inc. 3160 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 / US | [2004/42] | Inventeur(s) | 01 /
JONES, Karen, Anne 2 Castle Court Saffron Walden, Essex, Greater London CB / GB | 02 /
VALDES, Ana 7 Grange Walk, Bishops Stortford Hert sCM 235 SJ / GB | 03 /
TOWNLEY, David, J. 11 Cavendish Road Cambridge CB1 3AE / GB | 04 /
MANGION, Jonathan 3160 Incyte Genomics, Inc. Palo Alto, CA 94304 / US | 05 /
GALWEY, Nicolas, Incyte Genomics, Inc. 3160 PorterDrive Palo Alto, CA 94304 / US | 06 /
BENNETT, Simon, Incyte Genomics, Inc. 3160 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 / US | 07 /
MCKAY, Ian, Incyte Genomics, Inc. 3160 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 / US | 08 /
SCHAFER, Alan 38 Canterbury Street Cambridge, Cambridgeshire CB43QF / GB | [2004/42] | Mandataire(s) | Wright, Simon Mark J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Précédent [2004/42] | Wright, Simon Mark J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02805650.5 | 19.12.2002 | [2004/42] | WO2002US40948 | Numéro de priorité, date | US20010342711P | 20.12.2001 Format original publié: US 342711 P | US20020423559P | 04.11.2002 Format original publié: US 423559 P | [2004/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03054218 | Date: | 03.07.2003 | Langue: | EN | [2003/27] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1466012 | Date: | 13.10.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 19.02.2004 | Classification | IPC: | C12Q1/68 | [2004/42] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP);
C12Q2600/156 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/42] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MIT OSTEOPOROSE ASSOZIIERTE NUKLEOTIDPOLYMORPHISMEN | [2004/42] | Anglais: | NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS ASSOCIATED WITH OSTEOPOROSIS | [2004/42] | Français: | POLYMORPHISMES NUCLEOTIDIQUES ASSOCIES A L'OSTEOPOROSE | [2004/42] | Entrée dans la phase régionale | 20.07.2004 | Taxe nationale de base payée | 20.07.2004 | Taxe de recherche payée | 20.07.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.07.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.07.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/42] | 28.07.2005 | Demande retirée par le demandeur [2005/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A] - OHNO ET AL., "A cDNA cloning of human AEBP1 from primary cultured osteoblasts and its expression in a differentiating osteoblastic cell line", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, (1996), vol. 228, pages 411 - 414, XP002970388 DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1996.1675 |