EP1458126 - PROCEDES DE SYNCHRONISATION DANS UN SYSTEME DE COMMUNICATION A ACCES MULTIPLE PAR REPARTITION EN CODE A LARGE BANDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.2014 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Service Centre Building Kefa Road Science-Based Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [N/P] |
Précédent [2013/36] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Service Centre Building Kefa Road Science-Based Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | ||
Précédent [2004/38] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Service Centre Bldg Kefa Road, Science-Based Industrial Park, Nanshan District Guangdong, Shenzhen 518057 / CN | Inventeur(s) | 01 /
LU, Jianmin, @Huawei Service Centre Bldg. Kefa Road Science-Based Ind. Park Nanshan Distr. Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2013/36] |
Précédent [2004/38] | 01 /
LU, Jianmin, Huawei Service Centre Bldg. Kefa Road, Science-Based Ind. Park, Nanshan Distr. Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Mandataire(s) | Thun, Clemens, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/36] | Thun, Clemens, et al Mitscherlich & Partner Sonnenstraße 33 80331 München / DE | ||
Précédent [2009/41] | Thun, Clemens, et al Mitscherlich & Partner Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | ||
Précédent [2008/33] | Mounteney, Simon James Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | ||
Précédent [2004/38] | Mounteney, Simon James Marks & Clerk, 57-60 Lincolns Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 02805719.8 | 08.04.2002 | [2004/38] | WO2002CN00245 | Numéro de priorité, date | CN20011044637 | 21.12.2001 Format original publié: CN 01144637 | [2004/38] | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03056733 | Date: | 10.07.2003 | Langue: | EN | [2003/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1458126 | Date: | 15.09.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/38] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1458126 | Date: | 04.09.2013 | Langue: | EN | [2013/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 10.07.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.08.2005 | Classification | IPC: | H04B1/7075, H04B1/7083 | [2013/16] | CPC: |
H04B1/7083 (EP,US);
H04B1/7075 (EP,US);
H04B1/70735 (EP,US);
H04B2201/70702 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/40] | H04J13/02, H04B1/707, H04Q7/38 | ||
Précédent IPC [2004/38] | H04J13/02 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/38] | Titre | Allemand: | SYNCHRONISATIONSVERFAHREN IN EINEM BREITBANDIGEN CODEMULTIPLEX-MEHRFACHZUGRIFFSKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2004/38] | Anglais: | METHODS FOR SYNCHRONIZING IN A WIDE BAND CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM | [2004/38] | Français: | PROCEDES DE SYNCHRONISATION DANS UN SYSTEME DE COMMUNICATION A ACCES MULTIPLE PAR REPARTITION EN CODE A LARGE BANDE | [2004/38] | Entrée dans la phase régionale | 18.06.2004 | Traduction produite | 17.06.2004 | Taxe nationale de base payée | 17.06.2004 | Taxe de recherche payée | 17.06.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.06.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/38] | 18.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.09.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 18.09.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.05.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.04.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.2013 | Taxe de délivrance payée | 16.07.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.01.2006 | Opposition(s) | 05.06.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/33] | Requête en poursuite de la procédure de: | 18.09.2006 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 19.09.2006 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 29.09.2006 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.06.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 16.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 29.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 30.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 29.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 04.09.2013 | BE | 04.09.2013 | CY | 04.09.2013 | DK | 04.09.2013 | ES | 04.09.2013 | FI | 04.09.2013 | IT | 04.09.2013 | MC | 04.09.2013 | NL | 04.09.2013 | SE | 04.09.2013 | TR | 04.09.2013 | GR | 05.12.2013 | PT | 06.01.2014 | IE | 08.04.2014 | LU | 08.04.2014 | CH | 30.04.2014 | FR | 30.04.2014 | LI | 30.04.2014 | [2016/33] |
Précédent [2015/21] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
IE | 08.04.2014 | ||
LU | 08.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
FR | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
Précédent [2015/14] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
LU | 08.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
FR | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
Précédent [2015/08] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
LU | 08.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
Précédent [2015/01] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
LU | 08.04.2014 | ||
Précédent [2014/52] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
MC | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/41] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
DK | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
IT | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/28] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
PT | 06.01.2014 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
NL | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 04.09.2013 | |
BE | 04.09.2013 | ||
CY | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 03.07.2013 | |
AT | 04.09.2013 | ||
ES | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
GR | 05.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 03.07.2013 | |
AT | 04.09.2013 | ||
FI | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 03.07.2013 | |
AT | 04.09.2013 | ||
SE | 04.09.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 04.09.2013 | |
SE | 04.09.2013 | Citations: | Recherche | [XY] - "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Synchronization in UTRAN Stage 2 (3GPP TS 25.402 version 3.6.0 Release 1999); ETSI TS 125 402", ETSI STANDARDS, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE, SOPHIA-ANTIPO, FR, (200106), vol. 3-R3, no. V360, ISSN 0000-0001, XP014008853 [X] 1,2,16 * paragraph [6.1.2.2]; figures 1,6,15 * * page 17, line 10 - line 11 * * page 17, line 15 - line 20 * * paragraph [8.2.2] * [Y] 3-15 | [Y] - SIEMENS, "Compressed Mode for seamless Hard Handover", TSG-RAN WORKING GROUP 1 MEETING #11, San Diego, USA, (20000229), pages 1 - 5, URL: http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_11/Docs/Zips/R1-00-0305.zip, (20050809), XP002339596 [Y] 3,6-13 * paragraph [4.3.2] * * page 1, paragraph 3 * | [Y] - "TS 25.231 V0.3.0 (1999-06); Technical Specification; 3rd Generation Partnership Project (3GPP); Technical Specification Group (TSG) Radio Access Network (RAN); Working Group 1 (WG1); Physical layer - Measurements", 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP); TECHNICAL SPECIFICATION GROUP (TSG) RADIO ACCESS NETWORK (RAN); WORKING GROUP 1 (WG1); PHYSICAL LAYER - MEASUREMENTS, (200106), XP002127381 [Y] 4,5,14,15 * paragraph [5.1.1.2.1] * * paragraph [5.1.1.2.1.2] * | Recherche internationale | [A]WO0067399 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]WO0135564 (ERICSSON INC [US]); | [A]WO0055992 (ERICSSON INC [US]) |