EP1302712 - Actionneur à main de soupape rotative [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.08.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.08.2006 | Demande réputée retirée | publié le 20.09.2006 [2006/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, OH 44139 / US | [N/P] |
Précédent [2003/16] | Pour tous les Etats désignés Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, OH 44139 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hasak, David J. 9695 Alder Court Concord, Ohio 44060 / US | 02 /
Fornes, Michael A. 1216 French Avenue Lakewood, Ohio 44107 / US | 03 /
Peteritis, Jernnifer K. 461 Southington Boulevard Painesville, Ohio 44077 / US | [2003/18] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/16] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03000639.9 | 13.10.1999 | [2003/16] | Numéro de priorité, date | US19980104017P | 13.10.1998 Format original publié: US 104017 P | [2003/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1302712 | Date: | 16.04.2003 | Langue: | EN | [2003/16] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1302712 | Date: | 02.05.2003 | [2003/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.03.2003 | Classification | IPC: | F16K35/02 | [2003/16] | CPC: |
F16K7/16 (EP);
F16K35/10 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2003/16] | Titre | Allemand: | Handbetätigbare Drehventile | [2003/16] | Anglais: | Hand operated rotary actuated valve | [2003/16] | Français: | Actionneur à main de soupape rotative | [2003/16] | Procédure dexamen | 14.08.2003 | Requête en examen déposée [2003/42] | 11.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.11.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.03.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/38] | 02.05.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/38] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP99954835.7 / EP1121550 | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2003 | 05   M06   Taxe payée le   29.12.2003 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4577831 (DIBARTOLO ERNEST A [US]) [A] 1,10 * column A *; | [A]US5152187 (LAFEMINA FIORE [US]) [A] 1,7* column 2, line 10 - line 47; figures 1-3,7 *; | [A]US5551124 (ZERINGUE CLAY M [US]) [A] 1,7 * column 4, line 24 - line 51; figures 12,13 *; | [X]US5671904 (MINUTILLO RICHARD A [US]) [X] 1,7-9 * column 3, line 13 - line 50; figures 3,5 *; | [A]GB2312489 (HOLBURN DAVID AUSTIN [GB]) [A] 1,7 * page 6 - page 7, paragraph 3; figures 1A,2A * |