EP1339159 - Système d'entraînement d'un véhicule avec une machine élèctrique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.09.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.09.2006 | Demande réputée retirée | publié le 11.10.2006 [2006/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés DaimlerChrysler AG Epplestrasse 225 70567 Stuttgart / DE | [2003/35] | Inventeur(s) | 01 /
Bitsche, Otmar Raichbergstrasse 20 70329 Stuttgart / DE | 02 /
Schäfer, Uwe, Dr. Seeadlerstrasse 19 70378 Stuttgart / DE | 03 /
Tadros, Yehia, Dr. Erikastrasse 22 70327 Stuttgart / DE | [2003/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 03001506.9 | 23.01.2003 | [2003/35] | Numéro de priorité, date | DE2002107486 | 22.02.2002 Format original publié: DE 10207486 | [2003/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1339159 | Date: | 27.08.2003 | Langue: | DE | [2003/35] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1339159 | Date: | 27.07.2005 | [2005/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2005 | Classification | IPC: | H02K11/00, H02K9/19, H02K1/20, H02K11/04 | [2005/30] | CPC: |
H02K11/049 (EP);
H02K5/203 (US);
H02K11/05 (EP)
|
Précédent IPC [2003/35] | H02K11/00, H02K9/19 | Etats contractants désignés | (deleted) [2006/16] |
Précédent [2003/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Antriebssystem für ein Kraftfahrzeug mit einer elektrischen Maschine | [2003/35] | Anglais: | Vehicle drive system with an electrical machine | [2003/35] | Français: | Système d'entraînement d'un véhicule avec une machine élèctrique | [2003/35] | Procédure dexamen | 28.01.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/41] | 24.05.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 07.03.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 07.03.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 07.03.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 07.03.2006 | IT   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 07.03.2006 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2006 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH04242 ; | [XA]US3562564 (POTTER FREDERICK M) [X] 1-6,10,14-18 * column 2, line 35 - line 36 * * column 2, line 43 - line 44; figure 1 * [A] 13; | [X]GB2284943 (LENTGE HORST FRITZ [GB]) [X] 1,3,5-7,10,14-16,18 * page 3, line 12 - line 18; figure 1 *; | [A]US6169344 (TSURUHARA KENJI [JP]) [A] 2* figure 1 *; | [X] - ALAKUELA M ET AL, "A 40 KW SWITCHED RELUCTANCE ENGINE STARTER/GENERATOR SYSTEM FOR AN ELECTRIC HYBRID VEHICLE", EPE '97. 7TH. EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS. TRONDHEIM, SEPT. 8 - 10, 1997, EPE . EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS, BRUSSELS, EPE ASSOCIATION, B, (19970908), VOL. 4 CONF. 7, ISBN 90-75815-02-6, pages 4717 - 4720, XP000768219 [X] 1,3,5,7-10,12,14,17-19 * page 4.717, paragraph 4; figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19920407), vol. 016, no. 138, Database accession no. (E - 1186), & JP04000242 A 19920106 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 2,10-12 * abstract * |