EP1306088 - Combinaison d'un benzimidazole ayant une activité antagoniste de l'angiotensine-II avec un diurétique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.07.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): DK | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Takeda Pharmaceutical Company Limited 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku Osaka / JP | [2005/14] |
Précédent [2003/18] | Pour tous les Etats désignés Takeda Chemical Industries, Ltd. 1-1 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0045 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Inada, Yoshiyuki 3-6, Matsugaoka-cho Kawanishi, Hyogo 666 / JP | 02 /
Kubo, Keiji 12-25-202, Hancho 4-chome Minoo, Osaka 562 / JP | [2003/18] | Mandataire(s) | Teipel, Stephan, et al Lederer & Keller Patentanwälte Partnerschaft mbB Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2003/18] | Teipel, Stephan, Dr., et al Lederer & Keller Patentanwälte Prinzregentenstrasse 16 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03001569.7 | 07.06.1994 | [2003/18] | Numéro de priorité, date | JP19930135524 | 07.06.1993 Format original publié: JP 13552493 | [2003/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1306088 | Date: | 02.05.2003 | Langue: | EN | [2003/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1306088 | Date: | 05.09.2007 | Langue: | EN | [2007/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.03.2003 | Classification | IPC: | A61K31/4184, A61K31/635, A61P9/12, A61P9/04, A61P9/10, A61P13/12, A61P5/42, A61P17/00, A61P25/28, A61P25/24, A61P25/22, A61P25/18, A61P27/06 | [2007/14] | CPC: |
A61K31/495 (EP);
A61K31/341 (EP);
A61K31/41 (EP);
A61K31/415 (EP);
A61K31/4184 (EP);
A61K31/4245 (EP);
A61K31/496 (EP);
A61K31/5415 (EP);
A61K45/06 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P25/22 (EP);
A61P25/24 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/06 (EP);
A61P5/00 (EP);
A61P5/42 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/04 (EP);
| C-Set: |
A61K31/341, A61K2300/00 (EP);
A61K31/4184, A61K2300/00 (EP);
A61K31/4245, A61K2300/00 (EP);
A61K31/495, A61K2300/00 (EP); |
Précédent IPC [2003/18] | A61K31/63, A61K31/44, A61K31/54, A61K31/415, // (A61K31/415, 31:63, 31:54, 31:44) | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, NL, PT, SE [2003/18] | Titre | Allemand: | Kombination eines Angiotensin-II antagonistisch wirkenden Benzimidazols mit einem Diuretikum | [2003/18] | Anglais: | Combination of a benzimidazole having angiotensin-II antagonistic activity with a diuretic | [2003/18] | Français: | Combinaison d'un benzimidazole ayant une activité antagoniste de l'angiotensine-II avec un diurétique | [2003/18] | Procédure d'examen | 03.11.2003 | Requête en examen déposée [2004/01] | 19.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 21.07.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.05.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 10.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP94108687.8 / EP0628313 | EP96115146.1 / EP0753301 | Opposition(s) | 06.06.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.01.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.05.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 31.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 31.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 30.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 05.09.2007 | BE | 05.09.2007 | DK | 05.09.2007 | NL | 05.09.2007 | SE | 05.12.2007 | GR | 06.12.2007 | ES | 16.12.2007 | PT | 06.02.2008 | [2008/35] |
Précédent [2008/28] | AT | 05.09.2007 | |
BE | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
SE | 05.12.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
Précédent [2008/24] | AT | 05.09.2007 | |
BE | 05.09.2007 | ||
NL | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
PT | 06.02.2008 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 05.09.2007 | |
BE | 05.09.2007 | ||
GR | 06.12.2007 | ||
ES | 16.12.2007 | ||
Précédent [2008/13] | AT | 05.09.2007 | |
ES | 16.12.2007 | ||
Précédent [2008/08] | ES | 16.12.2007 | Citations: | Recherche | [X]EP0400835 (MERCK & CO INC [US]) [X] 1-20 * page 1 - page 11, line 15 * * page 26, lines 21-49 * * page 37, lines 40-42; claim -; table I *; | [D]JPH0327362 (MERCK & CO INC); | [DY]EP0459136 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD [JP]) [DY] 1-20 * claim - *; | [Y]EP0501892 (SANOFI ELF [FR]) [Y] 1-20 * page 9, lines 28-30; claim - *; | [D]JPH05132467 (SANOFI ELF); | [PY]GB2270841 (MERCK & CO INC [US]) [PY] 1-20 * the whole document, especially page 4, compound IX *; | [Y] - K. KINUGAWA, "Effects of a nonpeptide angiotensin II receptor antagonist (CV-11974) on [Ca2+]i and cell motion in cultured ventricular myocites.", EUR. J. PHARMACOL., (199304), vol. 235, no. 2-3, pages 313- - 316, XP008014593 [Y] 1-20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0014-2999(93)90153-9 | [T] - T.WADA ET AL., "Combined Effects of the Angiotensin II Antagonist Candesartan Cilexetil (TCV-116) and Other Classes of Antihypertensive Drugs in Spontaneously Hypertensive Rats", HYPERTENS. RES., (199612), vol. 19, no. 4, pages 247 - 254, XP001031392 [T] 1-20 * the whole document * | [A] - T. NAGAO ET AL., "Calcium Entry Blockers: Antihypertensive and Natriuretic Effects in Experimental Animals", AM. J. CARDIOL., (19851206), vol. 56, no. 16, pages 56H - 61H, XP008014594 [A] 1-20 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(85)90545-4 | [XP] - Y. INADA ET AL., "Antihypertensive Effects of a Highly Potent and long-Acting Angiotensin II Subtype-1 Receptor Antagonist. (+-)-1-(Cyclohexyloxycarbonyloxy)ethyl w2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)Biphenyl-4-yl]Methyl]-1H-Benzimidazole-7-Carboxylate (TCV-116), in Various Hypertensive Rats", J. PHARM. EXP THER., (199403), vol. 268, no. 3, pages 1540 - 1547, XP008014592 [XP] 1-20 * the whole document * | [T] - K. SATO ET AL., "ROLE OF ANGIOTENSIN II IN REFLEX TACHYCARDIA DURING HYPOTENSION CAUSED BY A CALCIUM CHANNEL BLOCKER", CLIN. AND EXPER. HYPERTENSION, (199607), vol. 18, no. 5, pages 607 - 624, XP001031405 [T] 1-20 * the whole document * | [A] - P SLEIGHT, "Cardiac Benefits of ACE Inhibitors and Calcium Antagonists Alone and in Combination", J. CARDIOVASC. PHARMACOL., (1994), vol. 23, no. Suppl. 1, pages S39 - S42, XP001031381 [A] 1-20 * abstract * | Examen | EP0461039 | WO9210097 | EP0520423 | EP0533058 | EP0546358 | WO9409778 | - FUMIHIKO OKADA, "Depression after treatment with thiazide diuretics for hypertension", AM. J. PSYCHIATRY, (1985), vol. 142, no. 9, pages 1101 - 1102, XP008037312 | - GRIFFING G. T. ET AL., "Reversal of diuretic-induced secondary hyperaldosteronism and hypeokalemia by Enalapril: a new angiotensin-converting enzyme inhibitor", METABOLISM, (1983), vol. 32, no. 7, pages 711 - 716, XP008037313 | - PECZON J. D. ET AL., "Diuretic drugs in glaucoma", AM. J. OPHTHALM., (1968), vol. 66, no. 4, pages 680 - 683, XP002067602 |