EP1447233 - Méthode d'impression avec une combinaison d'impression offset et impression sérigraphique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.02.2012 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.02.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.03.2012 [2012/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TAIYI Precision Tech Corp. 59, Wu-Chung 7 Road, Wu Ku Industry Park Taipei County / TW | [2011/15] |
Précédent [2004/34] | Pour tous les Etats désignés Taiyi Precision Tech Corp. 59, Wu-Chun 7 Road, Wu Ku Industry Park Taipei County / TW | Inventeur(s) | 01 /
Huang, Jui Peng TAIYI Precision Tech Corporation 59, Wu-Chung 7 Road, Wu Ku Industry Park Taipei County / TW | [2004/34] | Mandataire(s) | Viering, Jentschura & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Grillparzerstrasse 14 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/28] | Viering, Jentschura & Partner Postfach 22 14 43 80504 München / DE | ||
Précédent [2004/34] | Viering, Jentschura & Partner Steinsdorfstrasse 6 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03002996.1 | 11.02.2003 | [2004/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1447233 | Date: | 18.08.2004 | Langue: | EN | [2004/34] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1447233 | Date: | 13.04.2011 | Langue: | EN | [2011/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.08.2003 | Classification | IPC: | B41M1/30, B29C45/14, B41M3/00 | [2004/34] | CPC: |
B41M1/06 (EP,US);
B41M1/12 (EP,US);
B41M1/40 (EP,US);
B41M3/008 (EP,US);
B29C45/14688 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, IT [2005/19] |
Précédent [2004/34] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Kombination von Offsetdruckverfahren und Siebdruckverfahren | [2004/34] | Anglais: | Offset and screen combination printing method | [2004/34] | Français: | Méthode d'impression avec une combinaison d'impression offset et impression sérigraphique | [2004/34] | Procédure d'examen | 30.12.2004 | Requête en examen déposée [2005/10] | 19.02.2005 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 21.06.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | 17.02.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.08.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.03.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.09.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.12.2010 | Taxe de délivrance payée | 29.12.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.01.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 01.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 30.03.2005 | AT   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | BE   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | BG   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | CH   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | CY   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | CZ   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | DK   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | EE   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | ES   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | GR   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | HU   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | IE   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | LU   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | MC   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | NL   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | PT   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | SE   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | SI   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | SK   M01   Pas encore payé | 30.03.2005 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH06305296 ; | [A]JPH08207499 ; | [A]US4037008 (TUGWELL DENNIS H) [A] 1-12 * column 2, line 53 - column 7, line 51; figure 6 *; | [A]DE4139253 (GIEHL OTMAR [DE]) [A] 1-12 * column 2, line 43 - line 65; figures 1,2 *; | [A]WO0218149 (PEKONEN JUKKA [FI], et al) [A] 1-12 * page 2, line 31 - page 3, line 18; figures 1-4 *; | [A]EP1188534 (NOKIA CORP [FI]) [A] 1-12 * paragraph [0027] - paragraph [0030]; figure 6 *; | [A]US6396444 (GOWARD JASON [GB], et al) [A] * column 1, line 34 - column 2, line 26 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19950331), vol. 1995, no. 02, & JP06305296 A 19941101 (ASAHI CHEM IND CO LTD) [A] 1-12 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19961226), vol. 1996, no. 12, & JP08207499 A 19960813 (TAKAMIZAWA YUKIO;TSUZUKI YAKUMO) [A] 1,7 * abstract * | par le demandeur | US4037008 | EP1188534 |