EP1343247 - Appareil de génération à turbine [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.03.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.08.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 15.09.2010 [2010/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi Hyogo-ken / JP | [2007/21] |
Précédent [2003/37] | Pour tous les Etats désignés KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Matsuo, Kazuya 659-754, Futamata, Hiraoka-cho Kakogawa-shi, Hyogo-ken / JP | 02 /
Kawamura, Masahide 2-32-2204, Kawasaki-cho Akashi-shi, Hyogo-ken / JP | 03 /
Noro, Osamu 2-17-18, Takaoka, Okubo-cho Akashi-shi, Hyogo-ken / JP | 04 /
Fujii, Tatsuo 6-6-5-106, Takenodai, Nishi-ku Kobe-shi, Hyogo-ken / JP | [2003/37] | Mandataire(s) | Grosse, Wolfgang, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Nymphenburger Strasse 14 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/30] | Grosse, Wolfgang, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Nymphenburger Strasse 14 80335 München / DE | ||
Précédent [2008/11] | Grosse, Wolfgang, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Nymphenburger Strasse 14 80335 München / DE | ||
Précédent [2003/37] | GROSSE BOCKHORNI SCHUMACHER Patent- und Rechtsanwälte Forstenrieder Allee 59 81476 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03003600.8 | 17.02.2003 | [2003/37] | Numéro de priorité, date | JP20020040639 | 18.02.2002 Format original publié: JP 2002040639 | [2003/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1343247 | Date: | 10.09.2003 | Langue: | EN | [2003/37] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1343247 | Date: | 02.02.2005 | [2005/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1343247 | Date: | 23.05.2007 | Langue: | EN | [2007/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.12.2004 | Classification | IPC: | H02P9/04, H02P9/08 | [2005/04] | CPC: |
H02P9/04 (EP,US)
|
Précédent IPC [2003/37] | H02P9/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2003/37] | Titre | Allemand: | Turbinen Generator Vorrichtung | [2003/37] | Anglais: | Turbine generating apparatus | [2003/37] | Français: | Appareil de génération à turbine | [2003/37] | Procédure d'examen | 17.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/37] | 06.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.04.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.12.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.03.2007 | Taxe de délivrance payée | 07.03.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.02.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 23.05.2007 | BE | 23.05.2007 | CH | 23.05.2007 | CY | 23.05.2007 | CZ | 23.05.2007 | DK | 23.05.2007 | EE | 23.05.2007 | FI | 23.05.2007 | IT | 23.05.2007 | LI | 23.05.2007 | NL | 23.05.2007 | SI | 23.05.2007 | SK | 23.05.2007 | TR | 23.05.2007 | BG | 23.08.2007 | GR | 24.08.2007 | ES | 03.09.2007 | PT | 23.10.2007 | HU | 24.11.2007 | LU | 17.02.2008 | IE | 18.02.2008 | [2010/37] |
Précédent [2010/34] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CY | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
HU | 24.11.2007 | ||
LU | 17.02.2008 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Précédent [2010/32] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CY | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
LU | 17.02.2008 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CY | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Précédent [2009/10] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Précédent [2009/08] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Précédent [2008/13] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Précédent [2008/10] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Précédent [2008/09] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2008/08] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2008/07] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2008/04] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2007/50] | AT | 23.05.2007 | |
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2007/49] | CH | 23.05.2007 | |
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Précédent [2007/47] | ES | 03.09.2007 | Citations: | Recherche | [Y]JPH1182064 ; | [A]JPH11257017 ; | [YD]EP0963035 (CAPSTONE TURBINE CORP [US]) [YD] 1-19 * paragraph [0016] * * figure 3 *; | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990630), vol. 1999, no. 08, & JP11082064 A 19990326 (TOSHIBA CORP) [Y] 1-19 * abstract * | [Y] - GATTI E ET AL, "Digital control of load commutated inverters for starting equipment of gas turbine power stations", FIFTH EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS (CONF. PUBL. NO.377) IEE LONDON, UK, (1993), pages 250 - 255 vol.8, XP002309233 [Y] 1-19 * abstract * * figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991222), vol. 1999, no. 14, & JP11257017 A 19990921 (HITACHI LTD; HITACHI ENG CO LTD) [A] 1-19 * abstract * |