EP1319651 - Dérivés de 2-aminopropane-1,3-diol, leur utilisation pharmaceutique, et intermédiaires servant à leur synthèse [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.05.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 15.07.2009 [2009/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Pharma Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi Osaka 541-0046 / JP | [N/P] |
Précédent [2003/25] | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Pharma Corporation 6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Adachi, Kunitomo Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | 02 /
Aoki, Yoshiyuki Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | 03 /
Hanano, Tokushi Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | 04 /
Teshima, Koji Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | 05 /
Hoshino, Yukio Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | 06 /
FUJITA Tetsuro 40-23,Daigokuden,Kaide-cho,Muko-shi Kyoto 617-0004 / JP | [2003/26] |
Précédent [2003/25] | 01 /
Adachi, Kunitomo Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | ||
02 /
Aoki, Yoshiyuki Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | |||
03 /
Hanano, Tokushi Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | |||
04 /
Teshima, Koji Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | |||
05 /
Hoshino, Yukio Mitsubishi Pharma Corp., 6-9, Hiranomachi 2-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 / JP | Mandataire(s) | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2009/29] | von Kreisler, Alek, et al Patentanwälte Von Kreisler-Selting-Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Précédent [2003/25] | von Kreisler, Alek, Dipl.-Chem., et al Patentanwälte, von Kreisler-Selting-Werner, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03003623.0 | 03.04.1998 | [2003/25] | Numéro de priorité, date | JP19970086255 | 04.04.1997 Format original publié: JP 8625597 | [2003/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1319651 | Date: | 18.06.2003 | Langue: | EN | [2003/25] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1319651 | Date: | 02.01.2004 | [2004/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1319651 | Date: | 29.06.2005 | Langue: | EN | [2005/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.11.2003 | Classification | IPC: | C07C223/02, C07C225/16, C07C215/34, A61K31/135, A61P37/06 | [2004/01] | CPC: |
C07C225/16 (EP,US);
C07C255/16 (KR);
A61P37/00 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P9/00 (EP);
|
Précédent IPC [2003/25] | C07C223/02, A61K31/135, A61P37/06, C07C225/16, C07C215/34 | Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2003/25] | Etats autorisant lextension | AL | 15.02.2003 | LT | 15.02.2003 | LV | 15.02.2003 | MK | 15.02.2003 | RO | 15.02.2003 | SI | 15.02.2003 | Titre | Allemand: | 2-Aminopropan-1,3-diol-Verbindungen, ihre medizinische Anwendung und Zwischenprodukte zu ihrer Synthese | [2003/25] | Anglais: | 2-Aminopropane-1,3-diol compound, pharmaceutical use thereof and synthetic intermediates therefor | [2003/25] | Français: | Dérivés de 2-aminopropane-1,3-diol, leur utilisation pharmaceutique, et intermédiaires servant à leur synthèse | [2003/25] | Procédure d'examen | 15.02.2003 | Requête en examen déposée [2003/25] | 10.05.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.10.2004 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.12.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.04.2005 | Taxe de délivrance payée | 16.04.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP98911211.5 / EP1002792 | Opposition(s) | 30.03.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.02.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.04.2003 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.04.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 27.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DY]EP0627406 (YOSHITOMI PHARMACEUTICAL [JP]) [DY] 1-12 * the whole document *; | [DY]WO9606068 (YOSHITOMI PHARMACEUTICAL [JP], et al) [DY] 1-12 * the whole document *; | [L]EP0778263 (YOSHITOMI PHARMACEUTICAL [JP]) [L] 1-12* the whole document * |