EP1347144 - Elément pare-feu, en particulier pour portes pare-feu [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.04.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 22.10.2008 [2008/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Strasse 37-41 45966 Gladbeck / DE | [2003/39] | Inventeur(s) | 01 /
Daschkeit, Axel Im Schulkamp 17 59192 Bergkamen / DE | [2003/39] | Mandataire(s) | Wanischeck-Bergmann, Axel, et al Stenger - Watzke - Ring intellectual property Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [2008/43] |
Précédent [2003/39] | Wanischeck-Bergmann, Axel, Dipl.-Ing., et al Rondorfer Strasse 5a 50968 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03003726.1 | 19.02.2003 | [2003/39] | Numéro de priorité, date | DE2002112332 | 20.03.2002 Format original publié: DE 10212332 | [2003/39] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1347144 | Date: | 24.09.2003 | Langue: | DE | [2003/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1347144 | Date: | 28.01.2004 | [2004/05] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.12.2003 | Classification | IPC: | E04B1/94, E06B5/16 | [2004/05] | CPC: |
E04B1/942 (EP);
B32B13/14 (EP);
B32B19/04 (EP);
E06B5/16 (EP)
|
Précédent IPC [2003/39] | E06B5/16, E04B1/94 | Etats contractants désignés | (deleted) [2004/43] |
Précédent [2003/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Brandschutzelement, insbesondere für Feuerschutztüren | [2003/39] | Anglais: | Fireproofing element, specially for fireproof doors | [2003/39] | Français: | Elément pare-feu, en particulier pour portes pare-feu | [2003/39] | Procédure dexamen | 29.07.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/21] | 09.12.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/21] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 17.09.2004 | AT   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | BE   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | BG   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | CH   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | CY   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | CZ   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | DE   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | DK   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | EE   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | ES   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | FI   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | FR   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | GB   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | GR   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | HU   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | IE   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | IT   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | LU   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | MC   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | NL   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | PT   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | SE   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | SI   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | SK   M01   Pas encore payé | 17.09.2004 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 17.09.2004 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2005 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0213103 (LAXA BRUKS AB [SE]) [A] 1* the whole document *; | [X]WO9002855 (COMBAL & CO AS [NO]) [X] 1-9 * the whole document * | par le demandeur | DE3824598 | DE29507498U |