05.12.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.01.2009 [2009/02] |
21.11.2008 |
Changement - Extinction dans un Etat contractant |
publié le 24.12.2008 [2008/52] |
29.08.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 01.10.2008 [2008/40] |
15.08.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 17.09.2008 [2008/38] |
08.08.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.09.2008 [2008/37] |
25.07.2008 |
Changement - mandataire |
publié le 27.08.2008 [2008/35] |
06.06.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 09.07.2008 [2008/28] |
07.09.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.10.2007 [2007/41] |
24.08.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.09.2007 [2007/39] |
02.03.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.04.2007 [2007/14] |
16.02.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 21.03.2007 [2007/12] |
12.01.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.02.2007 [2007/07] |
24.11.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.12.2006 [2006/52] |
27.10.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.11.2006 [2006/48] |
20.10.2006 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 22.11.2006 [2006/47] |
06.10.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 08.11.2006 [2006/45] |
08.09.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.10.2006 [2006/41] |
18.08.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.09.2006 [2006/38] |
04.08.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.09.2006 [2006/36] |
28.07.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.08.2006 [2006/35] |
21.07.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.08.2006 [2006/34] |
14.07.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.08.2006 [2006/33] |
16.06.2006 |
Changement - demandeur |
publié le 19.07.2006 [2006/29] |
02.06.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 05.07.2006 [2006/27] |
05.05.2006 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 07.06.2006 [2006/23] |
28.10.2005 |
Délivrance (prévue) |
publié le 14.12.2005 [2005/50] |
21.10.2005 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
21.10.2005 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
18.06.2005 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
17.06.2005 |
Changement - inventeur |
publié le 03.08.2005 [2005/31] |
17.06.2005 |
Changement - titre français |
publié le 03.08.2005 [2005/31] |
22.04.2005 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
24.03.2005 |
Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension |
|
24.03.2005 |
Annulation: Etat autorisant l'extension retiré |
|
18.03.2005 |
Changement - demandeur |
publié le 04.05.2005 [2005/18] |
10.12.2004 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
26.11.2004 |
Liste definitive des désignations |
publié le 12.01.2005 [2005/02] |
17.09.2004 |
Changement - demandeur |
publié le 03.11.2004 [2004/45] |
06.08.2004 |
Premier rapport d'examen |
|
04.08.2004 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
14.07.2004 |
Modification par le demandeur |
|
10.07.2004 |
Requête en examen présentée |
publié le 25.08.2004 [2004/35] |
05.03.2004 |
Publication du rapport de recherche |
publié le 21.04.2004 [2004/17] |
05.03.2004 |
Changement - classification |
publié le 21.04.2004 [2004/17] |
05.09.2003 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 22.10.2003 [2003/43] |