EP1414277 - Porte de four à micro-ondes [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 04.04.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.04.2008 | Retrait de la demande | publié le 07.05.2008 [2008/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics, Inc. 20, Yoido-Dong, Yongdungpo-gu Seoul / KR | [N/P] |
Précédent [2004/18] | Pour tous les Etats désignés LG Electronics Inc. 20, Yoido-Dong, Yongdungpo-Gu Seoul / KR | Inventeur(s) | 01 /
Kim, Eung-Soo Youone Apt.101-1306, Sinjeong 2-Dong Yangcheon, Seoul / KR | 02 /
Kim, Yang-Kyeong Sarangmaul Apt.1620-1203, Sang-Dong, Wonmi-Gu Bucheon, Gyeonggi-Do / KR | 03 /
Lee, Young-Min Dongbu Apt.5-306,66, Songhyun-Dong Dong-Gu, Seoul / KR | [2004/18] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstrasse 14 40211 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2004/18] | COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Bleichstrasse 14 40211 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03008965.0 | 17.04.2003 | [2004/18] | Numéro de priorité, date | KR20020065350 | 24.10.2002 Format original publié: KR 2002065350 | [2004/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1414277 | Date: | 28.04.2004 | Langue: | EN | [2004/18] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1414277 | Date: | 30.11.2005 | [2005/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.2005 | Classification | IPC: | H05B6/76, H05B6/80 | [2004/18] | CPC: |
H05B6/763 (EP,US);
H05B6/76 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/31] |
Précédent [2004/18] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Mikrowellenofentür | [2004/18] | Anglais: | Door of microwave oven | [2004/18] | Français: | Porte de four à micro-ondes | [2004/18] | Procédure d'examen | 18.02.2006 | Requête en examen déposée [2006/16] | 31.05.2006 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 25.09.2006 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | 28.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.04.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 06.07.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 06.07.2006 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US4584447 (KUSUNOKI SHIGERU [JP], et al) [X] 1-6 * abstract * * figures 16,17,12(c),28(a),30(a) * * column 1, lines 42-44 * * column 3, lines 43-60 * * column 4, lines 50-65 * * column 7, lines 8-41 *; | [A]DE4031893 (BONNET SA [FR]) [A] 1-6 * abstract * * column 1, lines 5-15 * * column 2, lines 23-66 ** figures 1-3 *; | [X]EP0503899 (TOSHIBA KK [JP]) [X] 1-6 * abstract * * figures 2,3 * * column 3, line 35 - column 4, line 14 *; | [X]EP0763964 (DAEWOO ELECTRONICS CO LTD [KR]) [X] 1-4 * abstract * * column 1, line 52 - column 2, line 30 * * figures 9-10B *; | [A]US5705797 (SEO DONG WAN [KR]) [A] 1-6 * abstract * * figures 2,11,12 * * column 1, lines 1-40 * * column 3, lines 20-32 * |