EP1475906 - Procédé permettant de transmettre des trains de données sur des liaisons optiques, système et produit de programme informatique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.05.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.12.2007 | Changement - Extinction dans un Etat contractant État(s) supprimé(s) de la liste des extinctions: IT | publié le 23.01.2008 [2008/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Précédent [2004/46] | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Inventeur(s) | 01 /
Pappalardo, Francesco Via Madonna della Scala, 10/A 95047 Paterno (Catania) / IT | 02 /
Visalli, Giuseppe Via delle Mura, 44 98121 Messina / IT | [2004/46] | Mandataire(s) | Bosotti, Luciano, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2004/46] | Bosotti, Luciano, et al c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Srl, Via Maria Vittoria, 18 10123 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 03010238.8 | 07.05.2003 | [2004/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1475906 | Date: | 10.11.2004 | Langue: | EN | [2004/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1475906 | Date: | 19.07.2006 | Langue: | EN | [2006/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.10.2003 | Classification | IPC: | H04B10/155, H04L25/49 | [2004/46] | CPC: |
H04L25/4908 (EP,US);
H04B10/524 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2005/30] |
Précédent [2004/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zum übermitteln von Datenströmen über optischen Verbindungen, System und Computerprogramprodukte | [2004/46] | Anglais: | A method of transmitting data streams on optical links, system and computer program product therefor | [2004/46] | Français: | Procédé permettant de transmettre des trains de données sur des liaisons optiques, système et produit de programme informatique | [2004/46] | Procédure d'examen | 16.07.2003 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Dessins {1} | 27.09.2003 | Perte de droit, date d'effet juridique: Dessins | 10.01.2005 | Requête en examen déposée [2005/11] | 02.08.2005 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 04.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.09.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.09.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 29.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.02.2006 | Taxe de délivrance payée | 20.02.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.04.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 21.06.2005 | AT   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | BE   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | BG   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | CH   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | CY   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | CZ   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | DK   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | EE   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | ES   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | FI   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | GR   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | HU   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | IE   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | LU   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | MC   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | NL   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | PT   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | RO   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | SE   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | SI   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | SK   M01   Pas encore payé | 21.06.2005 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [2008/04] |
Précédent [2007/39] | IT | 19.07.2006 | Citations: | Recherche | [XA]US5606317 (CLOONAN THOMAS J [US], et al) [X] 1-5,7-16,18-23 * column 2, line 49 - line 66 * * column 5, line 50 - column 6, line 29 * * column 6, line 49 - column 8, line 67 * * column 9, line 37 - column 10, line 65 * * figures 1,3,6 * [A] 6,17; | [XA]EP1225712 (AT & T CORP [US]) [X] 1,12 * page 2, paragraph 3 * * page 2, paragraph 5 - page 3, paragraph 11 * * page 5, paragraph 18 * [A] 2-11,13-23; | [X] - "GROUP ENCODING METHOD FOR INFRARED COMMUNICATION", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, (198603), vol. 28, no. 10, ISSN 0018-8689, pages 4440 - 4441, XP000759644 [X] 1,12 * the whole document * |