EP1376277 - Procédé d'actionnement de frein d'arrêt [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.11.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 01.12.2010 [2010/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | [2008/03] |
Précédent [2004/01] | Pour tous les Etats désignés Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | Inventeur(s) | 01 /
Kerner, Norbert Zachersdorfstrasse 45 83374 Traunwalchen / DE | 02 /
Kohler, Frieder Zeller Strasse 5 83362 Lauter / DE | [2004/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 03013531.3 | 13.06.2003 | [2004/01] | Numéro de priorité, date | DE2002129350 | 29.06.2002 Format original publié: DE 10229350 | [2004/01] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1376277 | Date: | 02.01.2004 | Langue: | DE | [2004/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1376277 | Date: | 16.01.2008 | Langue: | DE | [2008/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.08.2003 | Classification | IPC: | G05B13/02 | [2004/01] | CPC: |
G05B13/024 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/01] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Betätigen einer Haltebremse | [2004/01] | Anglais: | Method for actuating a holding brake | [2004/01] | Français: | Procédé d'actionnement de frein d'arrêt | [2004/01] | Procédure d'examen | 02.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/36] | 02.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.05.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.07.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.12.2007 | Taxe de délivrance payée | 03.12.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 16.01.2008 | CZ | 16.01.2008 | DK | 16.01.2008 | EE | 16.01.2008 | FI | 16.01.2008 | IE | 16.01.2008 | NL | 16.01.2008 | RO | 16.01.2008 | SI | 16.01.2008 | SK | 16.01.2008 | TR | 16.01.2008 | BG | 16.04.2008 | SE | 16.04.2008 | GR | 17.04.2008 | AT | 13.06.2008 | LU | 13.06.2008 | PT | 16.06.2008 | BE | 30.06.2008 | CH | 30.06.2008 | LI | 30.06.2008 | MC | 30.06.2008 | HU | 17.07.2008 | [2010/48] |
Précédent [2010/37] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
TR | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
LU | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
HU | 17.07.2008 | ||
Précédent [2010/34] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
LU | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
HU | 17.07.2008 | ||
Précédent [2010/32] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
LU | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/40] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/34] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/30] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/22] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/19] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2009/07] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Précédent [2008/50] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/48] | DK | 16.01.2008 | |
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/46] | DK | 16.01.2008 | |
FI | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/44] | FI | 16.01.2008 | |
NL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/42] | FI | 16.01.2008 | |
NL | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Précédent [2008/39] | FI | 16.01.2008 | |
NL | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
Précédent [2008/27] | NL | 16.01.2008 | Citations: | Recherche | [A]US5144213 (SASAKI TAKAO [JP], et al) [A] 1-8* the whole document *; | [A]WO9905578 (HONEYWELL INC [US]) [A] 1-8 * page 1 - page 4 *; | [XDY]JP2000047732 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [XD] 1 * the whole document * [Y] 2-5; | [Y]US6317637 (LIMROTH JOHN [US]) [Y] 2-5 * column 1, line 1 - column 6, line 16 * |