EP1376306 - Multiplexage d'un compteur sécurisé pour mettre en oeuvre des compteurs sécurisés de second niveau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.08.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2011 | Demande réputée retirée | publié le 07.09.2011 [2011/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2004/01] | Inventeur(s) | 01 /
England, Paul 16659 Northup Way Bellevue, WA 98008 / US | 02 /
Peinado, Marcus 7, 168th Avenue NE. Bellevue, WA 98008 / US | [2004/01] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/01] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03013563.6 | 13.06.2003 | [2004/01] | Numéro de priorité, date | US20020185506 | 28.06.2002 Format original publié: US 185506 | [2004/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1376306 | Date: | 02.01.2004 | Langue: | EN | [2004/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1376306 | Date: | 21.04.2004 | [2004/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.03.2004 | Classification | IPC: | G06F1/00 | [2004/01] | CPC: |
G06F21/64 (EP,US);
G06F21/10 (EP,US);
G06F2221/2145 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/01] | Titre | Allemand: | Multiplexierung von einem sicheren Zähler zur Bereitstellung von sicheren Zählern auf zweiter Stufe | [2004/01] | Anglais: | Multiplexing a secure counter to implement second level secure counters | [2004/01] | Français: | Multiplexage d'un compteur sécurisé pour mettre en oeuvre des compteurs sécurisés de second niveau | [2004/01] | Procédure dexamen | 06.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/45] | 03.11.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.05.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.09.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.03.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.03.2007 | Date des procédures orales | 16.03.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 19.03.2007 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 04.01.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/36] | 23.02.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/36] | Recours après examen | 29.05.2007 | Recours reçu No. T1675/07 | 30.07.2007 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 05.05.2011 | Résultat de la procédure de recours : la demande est reputée retirée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.11.2004 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2010 | 08   M06   Pas encore payé | 30.06.2011 | 09   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5386369 (CHRISTIANO MATTHEW [US]) [A] 1-29 * column 1, line 6 - line 15 * * column 2, line 3 - line 10 *; | [A]EP0679977 (IBM [US]) [A] 1-29 * column 16 *; | [A]DE19821696 (PAGEL ERNST OLAV [DE]) [A] 1-29* column 1, paragraph 1 - paragraph 3 *; | [X]WO0004727 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [X] 1-29 * page 7, paragraphs 1-3 *; | [X]WO0169352 (RAMIREZ OLGUIN NELSON ERIC [NO]) [X] 1-29 * abstract * * page 5, paragraph 2 * * page 7, paragraph 1 * * page 9, paragraph 3 * * page 11, paragraph 4 *; | [A]US2002019813 (FURUYA YOJI [JP]) [A] 1-29 * paragraph [0008] - paragraph [0021] * |