EP1403440 - Raccordement hermetique entre mur et plafond ou mur et mur, par exemple dans un grenier [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 10.08.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.06.2009 | Changement - mandataire | publié le 22.07.2009 [2009/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Weber, Josef Hauptstrasse 21 93199 Zell / DE | [2004/14] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2004/14] | Mandataire(s) | Wasmeier, Alfons, et al Patentanwälte Graf Wasmeier Glück Postfach 10 08 26 93008 Regensburg / DE | [N/P] |
Précédent [2009/30] | Wasmeier, Alfons, et al Patentanwälte Graf Wasmeier Glück Postfach 10 08 26 93008 Regensburg / DE | ||
Précédent [2004/14] | Wasmeier, Alfons, Dipl.-Ing., et al Postfach 10 08 26 93008 Regensburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03016744.9 | 23.07.2003 | [2004/14] | Numéro de priorité, date | DE2002144559 | 25.09.2002 Format original publié: DE 10244559 | DE2003111506 | 15.03.2003 Format original publié: DE 10311506 | [2004/14] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1403440 | Date: | 31.03.2004 | Langue: | DE | [2004/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.11.2003 | Classification | IPC: | E04B1/66 | [2004/14] | CPC: |
E04D12/002 (EP);
E04B9/18 (EP);
E04B9/303 (EP);
E04B1/625 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/14] | Titre | Allemand: | Luftdichter Wandabschluss zwischen Wand und Decke bzw. zwischen Wand und Wand, z. B. eines Dachgeschosses | [2004/14] | Anglais: | Airtight connection between wall and ceiling or wall and wall, for example in a loft | [2004/14] | Français: | Raccordement hermetique entre mur et plafond ou mur et mur, par exemple dans un grenier | [2004/14] | Procédure dexamen | 01.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/45] | 01.02.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/37] | 07.03.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2005 | 03   M06   Taxe payée le   24.01.2006 | 31.07.2006 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3205628 (PER FRISK KARL) [A] 1-3,5-10,12 * column 1, line 66 - column 2, line 58; figures 1,6,7 *; | [A]CH476179 (BALLY SCHUHFAB AG [CH]) [A] 5,12* column 3, line 18 - column 4, line 35; figures 1,2 *; | [A]DE2702377 (RICHTER REINHOLD) [A] 1-3,6-10 * the whole document *; | [A]DE3632708 (BUSCH JOHNNY [DE], et al) [A] 1,3 * column 2, line 1 - line 66; figure 4 * |