EP1466786 - Galerie pour véhicule [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.11.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 28.11.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 31.12.2008 [2009/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mont Blanc Industri AB Toarpsdal 516 90 Dalsjöfors / SE | [2005/36] |
Précédent [2004/42] | Pour tous les Etats désignés Mont Blanc Autozubehör GmbH Daimler strasse 23 85748 Garching-Hochbrück / DE | Inventeur(s) | 01 /
Eugler, Norbert Akazienstr. 34 85757 Karlsfeld / DE | [2004/42] | Mandataire(s) | Zmyj, Erwin Reismühlenstrasse 41 81477 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/42] | Zmyj, Erwin, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing., European Patent Attorney Rosenheimer Strasse 52 81669 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03022622.9 | 06.10.2003 | [2004/42] | Numéro de priorité, date | DE2003115778 | 07.04.2003 Format original publié: DE 10315778 | [2004/42] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1466786 | Date: | 13.10.2004 | Langue: | DE | [2004/42] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1466786 | Date: | 28.12.2005 | Langue: | DE | [2005/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.04.2004 | Classification | IPC: | B60R9/058 | [2004/42] | CPC: |
B60R9/05 (EP);
B60R9/058 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, SE [2005/27] |
Précédent [2004/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Dachlastenträger für Kraftfahrzeuge | [2004/42] | Anglais: | Roof carrier for vehicle | [2004/42] | Français: | Galerie pour véhicule | [2004/42] | Procédure d'examen | 19.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/42] | 20.12.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.04.2005 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 20.04.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.06.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.08.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SI, SK, TR | 11.10.2005 | Taxe de délivrance payée | 11.10.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.09.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 06.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 19.05.2005 | AT   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | BE   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | BG   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | CH   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | CY   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | CZ   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | DK   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | EE   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | ES   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | FI   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | GB   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | GR   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | HU   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | IE   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | IT   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | LU   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | MC   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | NL   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | PT   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | RO   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | SI   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | SK   M01   Pas encore payé | 19.05.2005 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 28.12.2005 | SE | 28.03.2006 | [2009/01] |
Précédent [2006/27] | SE | 28.03.2006 | Citations: | Recherche | [X]EP0151907 (THULE IND AB [SE]) [X] 1 * page 2, line 36 - page 5; figure - *; | [X]US4684049 (MABY JACQUES [FR], et al) [X] 1,7-9,14 * column 2 - column 3, line 22; figures 2a,2b *; | [A]EP0273480 (GADDI SERGIO) [A] 1* figure 5 *; | [X]US5397042 (PEDRINI FABIO [IT]) [X] 1,2,7-9,14 * column 2, line 61 - column 4, line 35; figure 3 * |