EP1431256 - Procédé d'hydratation d'anhydrite [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.06.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.2009 | Demande réputée retirée | publié le 15.07.2009 [2009/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Weberstrasse 5 76133 Karlsruhe / DE | Pour tous les Etats désignés Dehne, Gerald, Dr. Merseburger Strasse 14 37441 Bad Sachsa / DE | [2004/30] |
Précédent [2004/26] | Pour tous les Etats désignés Forschungszentrum Karlsruhe GmbH Weberstrasse 5 76133 Karlsruhe / DE | Inventeur(s) | 01 /
Dehne, Gerald, Dr. Merseburg Strasse 14 37441 Bad Sachsa / DE | 02 /
Nüesch, Rolf, Prof. Dr. Bahnhofplatz 4 76137 Karlsruhe / DE | 03 /
Schwotzer, Matthias Haid-und-Neu-Strasse 133 76131 Karlsruhe / DE | [2004/26] | Mandataire(s) | Fitzner, Uwe, et al Fitzner & Frese PartGmbB Hauser Ring 10 40878 Ratingen / DE | [N/P] |
Précédent [2008/36] | Fitzner, Uwe, et al Dres. Fitzner & Münch Patent- und Rechtsanwälte Hauser Ring 10 40878 Ratingen / DE | ||
Précédent [2004/26] | Fitzner, Uwe, et al Dres. Fitzner, Münch & Kluin Rechts- und Patentanwälte Lintorfer Strasse 10 D-40878 Ratingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03025950.1 | 13.11.2003 | [2004/26] | Numéro de priorité, date | DE2002159165 | 18.12.2002 Format original publié: DE 10259165 | DE2003130325 | 09.07.2003 Format original publié: DE 10330325 | [2004/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1431256 | Date: | 23.06.2004 | Langue: | DE | [2004/26] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1431256 | Date: | 26.04.2006 | [2006/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.03.2006 | Classification | IPC: | C04B11/06, C01F11/46 | [2004/26] | CPC: |
C04B11/06 (EP);
C01F11/466 (EP);
C04B28/16 (EP)
| C-Set: |
C04B28/16, C04B22/08 (EP);
C04B28/16, C04B22/143 (EP);
C04B28/16, C04B22/147 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/26] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Hydratisierung von Anhydriten | [2004/26] | Anglais: | Process for hydrating anhydrite | [2004/26] | Français: | Procédé d'hydratation d'anhydrite | [2004/26] | Procédure dexamen | 03.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/29] | 09.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 20.04.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.01.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/29] | 24.02.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.11.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]CH96840 (RUDOLF HENNICKE UND KALIWERKE [DE]) [X] 1,4,8-11,16 * page 1, column LEFT, paragraph 2 - page 2, column RIGHT, paragraph 1 *; | [X]US1442406 (RUDOLF HENNICKE) [X] 1,4,16 * page 1, line 11 - page 2, line 31 *; | [X]US1898636 (LINZELL HARRY K) [X] 1,4,8-11,16 * page 1, line 65 - page 3, line 51 *; | [X]US1941188 (RANDEL WILBUR S) [X] 1-8,10-16 * page 1, line 1 - line 79 *; | [A]GB561206 (FRANCIS ROBERT HIMSWORTH, et al) [A] 1,4,8-11,16 * page 1, line 1 - page 2, line 88 * * page 4, line 102 - line 117 *; | [A]US3906083 (GEORGE JAMES STANLEY) [A] 1,4,12,16 * column 1, line 1 - column 3, line 42 *; | [A] - ANONYMOUS, "Latest developments at sandwith anhydrite mine", MIN J; MINING JOURNAL MAR 2 1962 LONDON, ENGLAND, (19620302), vol. 258, no. 6602, pages 210 - 211 + 213, XP008060998 [A] 13-15 * page 210, column RIGHT, paragraph LAST - page 212, column LEFT, paragraph 3 * | [A] - STEWART G E, "Billingham mine", INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY OF LONDON - BULLETIN SEPT 1946 INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY OF LONDON, LONDON, ENGLAND, (194609), no. 480, XP008060997 [A] 13-15 * page 8, paragraph 7 - page 10, paragraph 3 * |