EP1415562 - Fermeture mecanique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.08.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [2006/42] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | ||
Précédent [2004/19] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | Inventeur(s) | 01 /
Aamondt, Jennifer M. Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
Berg, James G. Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
Cullen, Peter F. Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 04 /
Hargrett, Brian T. Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [2004/20] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2004/19] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03029226.2 | 12.08.1999 | [2004/19] | Numéro de priorité, date | US19990290751 | 13.04.1999 Format original publié: US 290751 | [2004/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1415562 | Date: | 06.05.2004 | Langue: | EN | [2004/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1415562 | Date: | 18.10.2006 | Langue: | EN | [2006/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.03.2004 | Classification | IPC: | A44B18/00 | [2004/19] | CPC: |
A44B18/0065 (EP,US);
A44B18/0049 (EP,US);
A44B18/0061 (EP,US);
B29C43/222 (EP,US);
B29C43/28 (EP,US);
B29C43/46 (EP,US);
B29C48/08 (EP,US);
B29C67/0044 (EP,US);
B29C2043/461 (EP,US);
B29C48/15 (EP,US);
B29L2031/729 (EP,US);
Y10T24/2742 (EP,US);
Y10T24/2775 (EP,US);
Y10T24/2792 (EP,US);
Y10T24/33 (EP,US);
Y10T428/24017 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2004/19] | Titre | Allemand: | Mechanischer Verschluss | [2004/19] | Anglais: | A mechanical fastener | [2004/19] | Français: | Fermeture mecanique | [2004/19] | Procédure d'examen | 19.10.2004 | Requête en examen déposée [2004/51] | 21.01.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 01.08.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.03.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 01.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 01.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP99942144.9 / EP1176884 | Demande(s) divisionnaire(s) | EP06018385.2 / EP1733640 | Opposition(s) | 19.07.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.01.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.08.2004 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 19.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4454183 (WOLLMAN SANDFORD L [US]) [A] 1,2 * column 2, lines 11-43; figure - *; | [X]US5235731 (ANZAI SEIO [JP], et al) [X] 3,4* abstract *; | [X]US5398387 (TORIGOE SHINJI [JP], et al) [X] 3,4 * column 5, lines 7-34; figures 1a,2a,2b,2d,2e *; | [A]US5713111 (HATTORI JIRO [JP], et al) [A] 1,2 * abstract * |