EP1353373 - Boîtier hermétique pour dispositif électronique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.05.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.05.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.06.2008 [2008/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés M/A-COM, INC. 1011 Pawtuckett Boulevard Lowell, MA 01854 / US | [2003/42] | Inventeur(s) | 01 /
Goodrich, Joel Lee 25 Pleasant Street 01886, Westford / US | 02 /
Boles, Timothy Edward 18 Hillcrest Drive 01879, Tyngsboro / US | [2003/42] | Mandataire(s) | Johnstone, Douglas Ian, et al Baron Warren Redfern 1000 Great West Road Brentford TW8 9DW / GB | [N/P] |
Précédent [2004/35] | Johnstone, Douglas Ian, et al Baron & Warren, 19 South End, Kensington London W8 5BU / GB | ||
Précédent [2003/42] | Lambrinos, Matthew Franklin, et al Baron & Warren, 19 South End, Kensington London W8 5BU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03100819.6 | 28.03.2003 | [2003/42] | Numéro de priorité, date | US20020109351 | 28.03.2002 Format original publié: US 109351 | [2003/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1353373 | Date: | 15.10.2003 | Langue: | EN | [2003/42] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1353373 | Date: | 01.09.2004 | [2004/36] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1353373 | Date: | 04.07.2007 | Langue: | EN | [2007/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.07.2004 | Classification | IPC: | H01L23/10, H01L21/50 | [2004/36] | CPC: |
B81B7/007 (EP,US);
B81B7/0006 (EP,US);
H01L21/50 (EP,US);
H01L23/10 (EP,US);
H01L2224/451 (EP,US);
H01L2224/48091 (EP,US);
H01L2224/73265 (EP,US);
H01L24/45 (EP,US);
H01L24/48 (EP,US);
H01L2924/00014 (EP,US);
H01L2924/01078 (EP,US);
H01L2924/01079 (EP,US);
H01L2924/10253 (EP,US);
H01L2924/12032 (EP,US);
H01L2924/12034 (EP,US);
H01L2924/14 (EP,US);
H01L2924/1461 (EP,US);
H01L2924/15311 (EP,US);
H01L2924/16152 (EP,US);
H01L2924/16195 (EP,US);
H01L2924/19041 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2224/451, H01L2924/00 (EP,US);
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2924/00014, H01L2224/45099 (EP,US);
H01L2924/10253, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/12032, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/12034, H01L2924/00 (EP,US); |
Précédent IPC [2003/42] | H01L23/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2005/20] |
Précédent [2003/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Hermetisch dichtes Gehäuse für ein elektronisches Bauelement | [2003/42] | Anglais: | Hermetically sealed package for an electronic component | [2003/42] | Français: | Boîtier hermétique pour dispositif électronique | [2003/42] | Procédure d'examen | 23.02.2005 | Requête en examen déposée [2005/17] | 01.03.2005 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 21.04.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.06.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 24.10.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 31.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.04.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 07.04.2005 | AT   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | BE   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | BG   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | CH   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | CY   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | CZ   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | DK   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | EE   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | ES   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | FI   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | GR   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | HU   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | IE   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | IT   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | LU   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | MC   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | NL   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | PT   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | RO   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | SE   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | SI   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | SK   M01   Pas encore payé | 07.04.2005 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]GB2132411 (HITACHI LTD) [X] 1,5-10,14-16,19,20,25-34 * abstract * * page 2, line 28 - page 3, line 22; table 1 * * page 4, lines 5-12 * * page 4, line 48 - page 5, line 31 * [Y] 2-4,18,21-32,35-41; | [XY]US5286926 (KIMURA YUKIHIRO [JP], et al) [X] 1,5,6,13,16,20,33,34 * abstract * * column 2, line 35 - column 3, line 55; claims 1,12-16 * [Y] 2-4,18,21-32,35-41; | [A]US5311402 (KOBAYASHI KENZI [JP], et al) [A] 1-41 * abstract * * column 3, line 55 - column 5, line 50 *; | [XY]US5375042 (ARIMA HIDEO [JP], et al) [X] 1,5-7,9-14,16,20,25-34 * abstract * * column 7, line 61 - column 8, line 29 * [Y] 2-4,18,21-32,35-41; | [A]US5475567 (HEARN JOHN A [US]) [A] 1-41 * abstract * * column 4, line 30 - column 8, line 23 *; | [A]US5949654 (FUKUOKA YOSHITAKA [JP]) [A] 1-41 * abstract * * column 15, line 22 - column 17, line 36 *; | [A]US6225694 (TERUI MAKOTO [JP]) [A] 1-41 * abstract ** column 1, line 65 - column 3, line 26 *; | [Y]WO0156921 (RAYTHEON CO [US]) [Y] 18,22-24,37-41 * abstract * * page 1, lines 16-19 * * page 2, lines 10-13 * * page 3, line 15 - page 4, line 4 * * page 9, line 14 - page 13, line 10 *; | [Y]EP1176641 (FUJITSU LTD [JP]) [Y] 2-4,21-32,35,36 * abstract * * paragraphs [0005] , [0029] - [0040] - [0045] , [0046] , [0058]; claims 1-16 * |