EP1395087 - Appareil de cuisson muni d'éléments chauffants et sa méthode de commande [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 12.10.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 22.10.2008 [2008/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan-dong Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | [N/P] |
Précédent [2004/10] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416, Maetan-dong, Paldal-gu Suwon-City, Kyungki-do / KR | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Won-Woo 635-1503, Hanra bibaldy, Jeongja-1-Dong, Jangan-Gu Suwon-City, Kyungki-Do / KR | [2004/10] | Mandataire(s) | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2008/43] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax Yorkshire HX1 2HY / GB | ||
Précédent [2007/15] | Davies, Robert Ean Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | ||
Précédent [2004/10] | Robinson, Ian Michael Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03250909.3 | 14.02.2003 | [2004/10] | Numéro de priorité, date | KR20020052598 | 02.09.2002 Format original publié: KR 2002052598 | [2004/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1395087 | Date: | 03.03.2004 | Langue: | EN | [2004/10] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1395087 | Date: | 09.08.2006 | [2006/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.07.2006 | Classification | IPC: | H05B6/64 | [2004/10] | CPC: |
H05B6/645 (EP,US);
F24C7/08 (KR);
H05B6/6408 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2007/16] |
Précédent [2004/10] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Mit Heizern ausgerüstete Kochvorrichtung und Verfahren zur Steuerung dergleichen | [2004/10] | Anglais: | Cooking apparatus equipped with heaters and method of controlling the same | [2004/10] | Français: | Appareil de cuisson muni d'éléments chauffants et sa méthode de commande | [2004/10] | Procédure d'examen | 24.02.2003 | Requête en examen déposée [2004/10] | 07.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 17.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.10.2007 | Demande retirée par le demandeur [2007/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4401884 (KUSUNOKI SHIGERU [JP], et al) [A] 12-16,20-22* abstract *; | [A]US4517431 (UEDA SHIGEKI [JP]) [A] 12-16,20-22 * figure 3 * * column 4, lines 47-50 *; | [XA]EP0497546 (TOSHIBA KK [JP]) [X] 1-7,11,17-19,23,24 * abstract * * page 4, lines 4-29 * * figures 1,2 * [A] 8-10 |