EP1359013 - Impulsions de commande dans un appareil d'éjection de fluide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.07.2005 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304-1112 / US | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto CA 94304-1112 / US | ||
Précédent [2003/45] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 / US | Inventeur(s) | 01 /
Schloeman, Dennis J. 6065 NW Vineyard Drive Corvallis, OR 97330 / US | 02 /
Feinn, James A. 11366 Turtleback Lane San Diego, CA 92127 / US | [2003/45] | Mandataire(s) | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford 43-45 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | ||
Précédent [2003/45] | Jackson, Richard Eric, et al Carpmaels & Ransford, 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03252564.4 | 23.04.2003 | [2003/45] | Numéro de priorité, date | US20020134124 | 29.04.2002 Format original publié: US 134124 | [2003/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1359013 | Date: | 05.11.2003 | Langue: | EN | [2003/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1359013 | Date: | 22.09.2004 | Langue: | EN | [2004/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.08.2003 | Classification | IPC: | B41J2/05, B41J2/145 | [2003/45] | CPC: |
B41J2/04543 (EP,US);
B41J2/04546 (EP,US);
B41J2/04573 (EP);
B41J2/0458 (EP,US);
B41J2/145 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2004/31] |
Précédent [2003/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Ausstosspulsen in einem Flüssigkeitsausstossgerät | [2003/45] | Anglais: | Fire pulses in a fluid ejection device | [2003/45] | Français: | Impulsions de commande dans un appareil d'éjection de fluide | [2003/45] | Procédure d'examen | 08.01.2004 | Requête en examen déposée [2004/12] | 05.03.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.06.2004 | Taxe de délivrance payée | 02.06.2004 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.06.2005 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2005/37] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0592221 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [A] 1-10* column 8, line 21 - column 9, line 11 *; | [A]EP0674993 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [A] 1-10 * column 8, line 24 - column 9, line 22; figure 12 *; | [A]US6290333 (WADE JOHN M [US], et al) [A] 1-10 * column 6, line 36 - column 8, line 55 *; | [A]US6312079 (ANDERSON FRANK EDWARD [US], et al) [A] 1-10 * column 3, line 66 - column 4, line 55 * |