EP1377039 - Appareil de prise de vue du type oeil à facettes et dispositif electronique équipé de celui-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 20.07.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.07.2007 | Retrait de la demande | publié le 22.08.2007 [2007/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2004/01] | Pour tous les Etats désignés CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kawai, Takashi, Canon Kabushiki Kaisha 30-2, 3-chome Shimomaruko, Ohta-ku Tokyo / JP | [2005/05] |
Précédent [2004/01] | 01 /
* * * | Mandataire(s) | Beresford, Keith Denis Lewis, et al Beresford Crump LLP 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | [N/P] |
Précédent [2004/01] | Beresford, Keith Denis Lewis, et al BERESFORD & Co. 16 High Holborn London WC1V 6BX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03253908.2 | 20.06.2003 | [2004/01] | Numéro de priorité, date | JP20020182934 | 24.06.2002 Format original publié: JP 2002182934 | [2004/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1377039 | Date: | 02.01.2004 | Langue: | EN | [2004/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1377039 | Date: | 21.09.2005 | [2005/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.08.2005 | Classification | IPC: | H04N5/225, H04N3/15, G02B3/00 | [2005/38] | CPC: |
H04N25/41 (EP,US);
H04N25/61 (EP)
|
Précédent IPC [2004/01] | H04N5/225, G02B27/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/23] |
Précédent [2004/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Facettenauge-Bildaufnahmegerät und damit versehene elektronische Vorrichtung | [2004/01] | Anglais: | Compound eye image pickup apparatus and electronic apparatus equipped therewith | [2004/01] | Français: | Appareil de prise de vue du type oeil à facettes et dispositif electronique équipé de celui-ci | [2004/01] | Procédure d'examen | 21.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/20] | 04.05.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.09.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.07.2007 | Demande retirée par le demandeur [2007/34] | 10.07.2007 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 06.09.2007 | 10.07.2007 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 06.09.2007 | Date des procédures orales (annulées) | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.06.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2000196939 ; | [X]EP0893915 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [X]US6002743 (TELYMONDE TIMOTHY D [US]); | [A]US2002075450 (ARATANI MICHIHARU [JP], et al); | [L]US6747702 (HARRIGAN MICHAEL E [US]) |