Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
29.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 01.10.2008 [2008/40] |
07.01.2005 | Demande réputée retirée | publié le 23.02.2005 [2005/08] |
31.12.2004 | Liste definitive des désignations | publié le 16.02.2005 [2005/07] |
13.09.2004 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
09.04.2004 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 26.05.2004 [2004/22] |
09.04.2004 | Requête en examen présentée | publié le 26.05.2004 [2004/22] |
09.04.2004 | Premier rapport d'examen | |
30.03.2004 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |