EP1422915 - Procédé de création d'un numéro téléphonique temporaire [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.01.2005 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2008 | Changement - demandeur | publié le 01.10.2008 [2008/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LUCENT TECHNOLOGIES INC. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | [N/P] |
Précédent [2008/40] | Pour tous les Etats désignés Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill NJ 07974-0636 / US | ||
Précédent [2004/22] | Pour tous les Etats désignés Lucent Technologies Inc. 600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ 07974-0636 / US | Inventeur(s) | 01 /
Garcia, Michael C. 779 Violet Circle Naperville Illinois 60540 / US | [2004/22] | Mandataire(s) | Watts, Christopher Malcolm Kelway, et al Lucent Technologies NS UK Ltd 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | [N/P] |
Précédent [2004/22] | Watts, Christopher Malcolm Kelway, Dr., et al Lucent Technologies NS UK Limited, 5 Mornington Road Woodford Green Essex, IG8 0TU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03255063.4 | 14.08.2003 | [2004/22] | Numéro de priorité, date | US20020302248 | 22.11.2002 Format original publié: US 302248 | [2004/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1422915 | Date: | 26.05.2004 | Langue: | EN | [2004/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.02.2004 | Classification | IPC: | H04M3/42 | [2004/22] | CPC: |
H04M3/42008 (EP,US);
H04W8/26 (KR);
H04M2203/2072 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2005/07] |
Précédent [2004/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Bereitstellung einer temporären Fernsprechnummer | [2004/22] | Anglais: | Method of providing a temporary telephone number | [2004/22] | Français: | Procédé de création d'un numéro téléphonique temporaire | [2004/22] | Procédure dexamen | 02.09.2003 | Requête en examen déposée [2004/22] | 02.04.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.08.2004 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/08] | 16.09.2004 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/08] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0342314 (TELEPHONE CONNECTION [US]) [X] 1-10 * column 1, line 14 - column 3, line 48 *; | [X]DE4003523 (KRAENICKE KARSTEN [DE]) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]US5058152 (SOLOMON MERRILL [US], et al) [X] 1-10 * column 1, line 13 - column 3, line 64 *; | [X]US5361295 (SOLOMON MERRILL [US], et al) [X] 1-10* column 1, line 12 - column 3, line 15 *; | [X]EP0847177 (HELSINGIN PUHELIN OY [FI]) [X] 1-10 * page 2, line 5 - line 46 *; | [X]US6157829 (GRUBE GARY W [US], et al) [X] 1-10 * abstract *; | [X]US2001036259 (LARGER SASCHA [DE]) [X] 1-10 * abstract *; | [X]US6327353 (FUKUZAWA YOHJI [JP], et al) [X] 1-10 * abstract * |