EP1433416 - Appareil photographique ophtalmologique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.01.2010 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.01.2010 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 03.02.2010 [2010/05] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kowa Company, Ltd. Nishiki 3-6-29, Naka-ku Nagoya-City, Aichi 460-8625 / JP | Pour tous les Etats désignés RYUSYO INDUSTRIAL CO., LTD. 2-1-8 Minami Hon-machi Chuo-ku Osaka 541-0054 / JP | [N/P] |
Précédent [2009/09] | Pour tous les Etats désignés Kowa Company. Ltd. Nishiki 3-6-29, Naka-ku Nagoya-City, Aichi 460-8625 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés RYUSYO INDUSTRIAL CO., LTD. 2-1-8 Minami Hon-machi Chuo-ku Osaka 541-0054 / JP | |||
Précédent [2004/27] | Pour tous les Etats désignés Kowa Company Ltd. Nishiki 3-6-29, Naka-ku Nagoya City, Aichi 460-8625 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés RYUSYO INDUSTRIAL CO., LTD. 2-1-8 Minami Hon-machi Chuo-ku, Osaka 541-0054 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Maeda, Naoki c/o RyuSyu Ind. Co., Ltd. 2217-2, Hayashi-machi Takamatsu-shi Kagawa 761-0301 / JP | 02 /
Matsumura, Kazunori c/o Kowa Co., Ltd. 1-3-1, Shinmiyakoda Hamamatsu-shi Shizuoka 431-2103 / JP | 03 /
Takimoto, Shigeru c/o Kowa Co., Ltd. 1-3-1, Shinmiyakoda Hamamatsu-shi Shizuoka 431-2103 / JP | [2004/27] | Mandataire(s) | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | [N/P] |
Précédent [2004/27] | Sturt, Clifford Mark, et al Miller Sturt Kenyon 9 John Street London WC1N 2ES / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03258100.1 | 22.12.2003 | [2004/27] | Numéro de priorité, date | JP20020378859 | 27.12.2002 Format original publié: JP 2002378859 | [2004/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1433416 | Date: | 30.06.2004 | Langue: | EN | [2004/27] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1433416 | Date: | 25.02.2009 | Langue: | EN | [2009/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.04.2004 | Classification | IPC: | A61B3/14 | [2004/27] | CPC: |
A61B3/145 (EP,US);
A61B3/156 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI [2005/12] |
Précédent [2004/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Ophthalmologisches photographisches Gerät | [2004/27] | Anglais: | Ophtalmic photographic apparatus | [2004/27] | Français: | Appareil photographique ophtalmologique | [2004/27] | Procédure d'examen | 30.11.2004 | Requête en examen déposée [2005/04] | 30.08.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.01.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 14.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.07.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.11.2008 | Taxe de délivrance payée | 17.11.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.11.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4834526 (NUNOKAWA KAZUO [JP]) [A] 2,4,6,7 * column 2, lines 35-51 * * column 3, lines 25-42 * * column 3, lines 60-66 * * figure 1 *; | [A]US5237356 (OHTSUKA HIROYUKI [JP]) [A] 1-3,6,7 * column 3, line 51 - column 4, line 36 * * figure 1 *; | [A]US5355253 (NANJO TSUGUO [JP], et al) [A] 1,3,6,7 * column 3, lines 18-28 * * column 5, line 56 - column 6, line 16 * * column 6, lines 36-54 * * figures 4,6 *; | [A]WO0030527 (WELCH ALLYN INC [US]) [A] 1,3 * page 3, line 11 - page 4, line 2 * * page 11, line 16 - page 13, line 3 ** figure 1B *; | [A]WO0205705 (VISUAL PATHWAYS INC [US], et al) [A] 1,3,5-7 * page 8, line 2 - page 9, line 21 * * page 17, lines 20,21 * * figure 1 * |