EP1547756 - Méthode de fabrication de pièces d'avion [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.09.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.09.2006 | Demande réputée retirée | publié le 04.10.2006 [2006/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Airbus UK Limited New Filton House, Filton Bristol, BS99 7AR / GB | [2005/26] | Inventeur(s) | 01 /
Cooper, Paul Anthony 37 Henleaze Park Drive Henleaze, Bristol, BS9 4LL / GB | [2005/26] | Mandataire(s) | Pearson, James Ginn, et al Abel & Imray 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | [N/P] |
Précédent [2005/26] | Pearson, James Ginn, et al Abel & Imray, 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03258156.3 | 24.12.2003 | [2005/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1547756 | Date: | 29.06.2005 | Langue: | EN | [2005/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.05.2004 | Classification | IPC: | B29C70/46, B29C70/34, B29D31/00, B29C70/20, B29C70/22 | [2005/26] | CPC: |
B29C70/342 (EP);
B29C70/205 (EP);
B29C70/222 (EP);
B29K2063/00 (EP);
B29K2105/0845 (EP);
B29K2105/108 (EP);
B29K2277/10 (EP);
B29K2307/00 (EP);
B29K2309/08 (EP);
B29L2031/3076 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2006/12] |
Précédent [2005/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren zur Herstellung von Flugzeugsteilen | [2005/26] | Anglais: | Method of manufacturing aircraft components | [2005/26] | Français: | Méthode de fabrication de pièces d'avion | [2005/26] | Procédure dexamen | 30.12.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/40] | 08.05.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/40] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 17.02.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | DE   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | GB   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 17.02.2006 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe règle 85ter CBE 1973 | 17.02.2006 | M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2005 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP1216816 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 1-10 * the whole document *; | [X]EP1281504 (FUJI HEAVY IND LTD [JP]) [X] 1-10 * paragraphs [0144] - [0171]; figures 12,13; claims 10,12 *; | [X]DE10156123 (EADS DEUTSCHLAND GMBH [DE]) [X] 1,4-10 * the whole document *; | [A]US2003104156 (OSADA TAMOTSU [JP], et al) [A] 1-10* the whole document * |