EP1342428 - Dispositif pour peigner et/ou brosser les cils et/ou les sourcils et/ou appliquer un produit sur ceux-ci [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.03.2017 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.03.2017 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.04.2017 [2017/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés L'Oréal 14, rue Royale 75008 Paris / FR | [2016/17] |
Précédent [2003/37] | Pour tous les Etats désignés L'OREAL 14, rue Royale 75008 Paris / FR | Inventeur(s) | 01 /
Gueret, Jean-Louis 27 avenue Raymond Poincaré 75016 Paris / FR | [2003/37] | Mandataire(s) | Cabinet Nony 11 rue Saint-Georges 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2016/17] | Tanty, François, et al Cabinet Nony 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | ||
Précédent [2003/37] | Tanty, François, et al Nony & Associés, 3, rue de Penthièvre 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 03290516.8 | 04.03.2003 | [2003/37] | Numéro de priorité, date | FR20020002767 | 05.03.2002 Format original publié: FR 0202767 | FR20020003140 | 13.03.2002 Format original publié: FR 0203140 | [2003/37] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1342428 | Date: | 10.09.2003 | Langue: | FR | [2003/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1342428 | Date: | 27.04.2016 | Langue: | FR | [2016/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.07.2003 | Classification | IPC: | A45D40/26, A46B9/02, A46B3/00, A46D1/00 | [2015/49] | CPC: |
A46D1/00 (EP);
A45D34/04 (KR);
A45D40/262 (EP);
A46B3/005 (EP);
A46B9/021 (EP);
A45D2/48 (EP);
A46B2200/106 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2003/37] | A45D34/04, A45D40/26, A46B9/02 | Etats contractants désignés | DE, ES, FR, GB, IT [2016/17] |
Précédent [2004/23] | DE, ES, FR, GB, IT | ||
Précédent [2003/37] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Vorrichtung zum Kämmen und/oder Bürsten von Wimpern und/oder Augenbrauen und/oder zum Auftragen auf diese | [2003/37] | Anglais: | Device for combing and/or brushing eyelashes and/or eyebrows and/or applying a product to the same | [2003/37] | Français: | Dispositif pour peigner et/ou brosser les cils et/ou les sourcils et/ou appliquer un produit sur ceux-ci | [2003/37] | Procédure d'examen | 10.03.2003 | Requête en examen déposée [2003/37] | 06.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.08.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.03.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.06.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.09.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.10.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.11.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.03.2016 | Taxe de délivrance payée | 02.03.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.03.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10178990.7 / EP2332441 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 06.03.2007 | Opposition(s) | 30.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 12.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 10.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 10.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 14 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DX]GB2170996 (PLOUGH [US]) [DX] 47-51 * the whole document *; | [X]US4632136 (KINGSFORD TED I [US]) [X] 1-3,40,45,46 * the whole document *; | [X]DE19606052 (MONDEL KLAUS [DE]) [X] 1-3,40,45,46 * the whole document *; | [XAY]US5709230 (MIRAGLIA LORETTA A [US]) [X] 1,3-20,22,24,26,28-46 * the whole document * [A] 2,23,25,27 [Y] 21; | [A]EP0855155 (BENSON S R L NEW COSMETIC PACK [IT]) [A] 1-3,40,45,46* abstract *; | [X]US5853011 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 47-50 * the whole document *; | [XY]US2001037815 (GUERET JEAN-LOUIS H [FR]) [X] 40-46 * abstract * [Y] 21 | Examen | EP1155637 | EP1175847 | par le demandeur | GB2170996 | EP1070465 | EP1070466 | EP1070467 | EP1070468 | EP1115303 | EP1115304 | EP1115305 | EP1157629 | EP1157632 | FR2810861 | EP1169941 |