Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
05.05.2006 | Demande réputée retirée | publié le 07.06.2006 [2006/23] |
04.01.2006 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
30.09.2005 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai | |
06.07.2005 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | |
30.03.2005 | Annulation: paiement d'une taxe pour un Etat autorisant l'extension | |
30.03.2005 | Annulation: Etat autorisant l'extension retiré | |
03.12.2004 | Liste definitive des désignations | publié le 19.01.2005 [2005/03] |
15.10.2004 | Requête en examen présentée | publié le 01.12.2004 [2004/49] |
06.10.2004 | Modification par le demandeur | |
12.03.2004 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 28.04.2004 [2004/18] |