EP1422790 - Connecteur coaxial, notamment connecteur normalisé 7/16 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.01.2007 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delta Ohm 211, rue d'Herblay 95150 Taverny / FR | [2004/22] | Inventeur(s) | 01 /
Taton, Michel 65, rue Raspail 92270 Bois-Colombes / FR | [2004/22] | Mandataire(s) | Dupuis-Latour, Dominique, et al Bardehle Pagenberg SPE SAS SO Square Opéra 5, rue Boudreau 75009 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2004/22] | Dupuis-Latour, Dominique, et al SEP Pagenberg & Associés 14 boulevard Malesherbes 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 03292861.6 | 19.11.2003 | [2004/22] | Numéro de priorité, date | FR20020014628 | 22.11.2002 Format original publié: FR 0214628 | [2004/22] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1422790 | Date: | 26.05.2004 | Langue: | FR | [2004/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1422790 | Date: | 08.03.2006 | Langue: | FR | [2006/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.01.2004 | Classification | IPC: | H01R13/646, H01R9/05 | [2004/22] | CPC: |
H01R24/44 (EP);
H01R9/0503 (EP);
H01R2103/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/22] | Titre | Allemand: | Koaxialverbinder, insbesondere 7/16 genormter Verbinder | [2004/22] | Anglais: | Coaxial connector, in particular standardized 7/16 connector | [2004/22] | Français: | Connecteur coaxial, notamment connecteur normalisé 7/16 | [2004/22] | Procédure d'examen | 25.11.2004 | Requête en examen déposée [2005/04] | 01.09.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.12.2005 | Taxe de délivrance payée | 14.12.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 11.12.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.03.2006 | CY | 08.03.2006 | CZ | 08.03.2006 | EE | 08.03.2006 | FI | 08.03.2006 | GB | 08.03.2006 | IE | 08.03.2006 | IT | 08.03.2006 | NL | 08.03.2006 | RO | 08.03.2006 | SI | 08.03.2006 | SK | 08.03.2006 | TR | 08.03.2006 | BG | 08.06.2006 | DK | 08.06.2006 | SE | 08.06.2006 | DE | 09.06.2006 | GR | 09.06.2006 | ES | 19.06.2006 | PT | 08.08.2006 | HU | 09.09.2006 | LU | 19.11.2006 | BE | 30.11.2006 | FR | 30.11.2006 | MC | 30.11.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/37] | AT | 08.03.2006 | |
CZ | 08.03.2006 | ||
EE | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
RO | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
TR | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
HU | 09.09.2006 | ||
LU | 19.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
FR | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/32] | AT | 08.03.2006 | |
CZ | 08.03.2006 | ||
EE | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
RO | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
HU | 09.09.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
FR | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 08.03.2006 | |
CZ | 08.03.2006 | ||
EE | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
RO | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
FR | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 08.03.2006 | |
CZ | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
RO | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
FR | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 08.03.2006 | |
CZ | 08.03.2006 | ||
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
RO | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
GR | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/49] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
RO | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/42] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
RO | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/40] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
IT | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Précédent [2007/14] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
DE | 09.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/13] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
GB | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
DK | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
PT | 08.08.2006 | ||
Précédent [2007/03] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SK | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
Précédent [2006/50] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
ES | 19.06.2006 | ||
Précédent [2006/48] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
IE | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
BG | 08.06.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
Précédent [2006/45] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
NL | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
SE | 08.06.2006 | ||
Précédent [2006/43] | AT | 08.03.2006 | |
FI | 08.03.2006 | ||
SI | 08.03.2006 | ||
Précédent [2006/40] | FI | 08.03.2006 | |
SI | 08.03.2006 | ||
Précédent [2006/36] | FI | 08.03.2006 | Citations: | Recherche | [A]US3678447 (ZIEGLER GEORGE WILLIAM JR, et al) [A] 1-7 * column 2, line 17 - line 18 *; | [A]US4834676 (TACKETT CRAIG A [US]) [A] 1-7* column 5, line 47 - line 56 *; | [A]DE19850394 (SIHN JR KG WILHELM [DE]) [A] 1-7 * the whole document * |