EP1428963 - Système entrebaîlleur et de condamnation d'au moins un ouvrant d'un dispositif tel qu'une fenêtre ou une porte [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.05.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.05.2008 | Demande réputée retirée | publié le 04.06.2008 [2008/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SO.CO.NA. 5, rue des Artisans 37300 Joue Les Tours / FR | [N/P] |
Précédent [2004/25] | Pour tous les Etats désignés Socona 5 rue des Artisans 37300 Joue Les Tours / FR | Inventeur(s) | 01 /
Enet, Philippe 35 rue des Cicottées 37550 Saint Avertin / FR | [2004/25] | Mandataire(s) | Coester, Jacques Charles Cabinet Madeuf 56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2004/25] | Coester, Jacques Charles Cabinet Madeuf 56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 03293078.6 | 09.12.2003 | [2004/25] | Numéro de priorité, date | FR20020015603 | 10.12.2002 Format original publié: FR 0215603 | [2004/25] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1428963 | Date: | 16.06.2004 | Langue: | FR | [2004/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.03.2004 | Classification | IPC: | E05C17/40, E05C17/18 | [2004/25] | CPC: |
E05C17/40 (EP);
E05C17/18 (EP)
| Etats contractants désignés | ES, GB, IT [2005/10] |
Précédent [2004/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Feststeller und Verschluss für mindestens einen Flügel einer Vorrichtung wie eines Fensters oder einer Tür | [2004/25] | Anglais: | Stay and locking device for at least one wing of a device such as a window or a door | [2004/25] | Français: | Système entrebaîlleur et de condamnation d'au moins un ouvrant d'un dispositif tel qu'une fenêtre ou une porte | [2004/25] | Procédure dexamen | 15.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/46] | 17.12.2004 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 13.04.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 17.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.10.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.11.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/23] | 16.01.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/23] | Requête en poursuite de la procédure de: | 19.10.2006 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 17.10.2006 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 28.10.2006 | Décision envoyée | 18.10.2006 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 28.10.2006 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 26.01.2005 | AT   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | BE   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | BG   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | CH   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | CY   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | CZ   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | DE   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | DK   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | EE   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | FI   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | FR   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | GR   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | HU   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | IE   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | LU   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | MC   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | NL   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | PT   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | RO   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | SE   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | SI   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | SK   M01   Pas encore payé | 26.01.2005 | TR   M01   Pas encore payé | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2007 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]GB258119 (JAMES REDMOND) [X] 1,2,9 * page 1, line 64 - page 2, line 13 * * figures 1-3 * [A] 6; | [A]GB282564 (HARRY VOLLER NORRIS GRAVELEY) [A] 6 * page 2, line 86 - line 107 * * figures 1-3 *; | [A]GB616670 (C W NORRIS LTD, et al) [A] 1,2,4-6,9 * page 2, line 19 - line 27 * * page 2, line 51 - line 57 * * figures 1-5 *; | [X]DE2507770 (F W LUELING KG) [X] 1,2,9 * page 6, paragraph 3 - page 7, paragraph 3 * * page 8, paragraph 2 * * figures 1-8 *; | [A]GB1482622 (CROMPTON NETTLEFOLD STENMAN) [A] 10 * column 2, line 89 - column 3, line 2 ** figures 3,4 *; | [X]GB2162242 (RANKIN BRIAN) [X] 1,9 * page 1, line 129 - page 2, line 108 * * figures 2,6,713,14 *; | [X]EP0684358 (PLAST AB A [SE]) [X] 1,2,9 * page 3, line 19 - line 32 * * figures 1-4 *; | [XA]FR2726852 (CUIVRERIE CENTRALE [FR]) [X] 1 * page 8, line 35 - page 9, line 4 * * figure 1 * [A] 7; | [A]EP1167668 (MANINI VITTORIO [IT]) [A] 1 * column 4, line 57 - column 5, line 54 * * figures 7-12 * |