EP1468920 - Procédé pour ouvrir une couverture de protection d'un rouleau de ruban métallique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.07.2005 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2005 | Demande réputée retirée | publié le 17.08.2005 [2005/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rotfil S.r.l. Via Praglia, 15 10044 Pianezza (Torino) / IT | [2004/43] | Inventeur(s) | 01 /
Ravaglia, Riccardo c/o ROTFIL S.r.l., Via Praglia I-10044 Pianezza (Torino) / IT | [2004/43] | Mandataire(s) | Gerbino, Angelo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Emilia 8 10152 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2004/43] | Gerbino, Angelo, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Corso Regio Parco, 27 10152 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 03425241.1 | 18.04.2003 | [2004/43] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1468920 | Date: | 20.10.2004 | Langue: | EN | [2004/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.01.2004 | Classification | IPC: | B65B69/00 | [2004/43] | CPC: |
B65B69/0025 (EP);
B65B69/0066 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/43] | Titre | Allemand: | Verfahren zum Öffnen eine Schutzabdeckung für einer Metallbandrolle | [2004/43] | Anglais: | Method for opening a protective covering of a roll of wound metallic material | [2004/43] | Français: | Procédé pour ouvrir une couverture de protection d'un rouleau de ruban métallique | [2004/43] | Procédure dexamen | 08.04.2004 | Requête en examen déposée [2004/43] | 22.07.2004 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.2005 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2005/33] | 16.03.2005 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2005/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2005 | 03   M06   Taxe payée le   19.05.2005 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2001225818 ; | [A]EP0576779 (BBU INDUSTRIETECHNIK UND SERVI [AT]) [A] 1-5 * column 3, line 47 - column 4, line 3 ** figures 1-3 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20010412), vol. 2000, no. 25, & JP2001225818 A 20010821 (CHIYODA SOILTEC KK) [A] 1-5 * abstract * * figures 1-3 * |