EP1468000 - COMPOSES HETEROCYCLIQUES A SUBSTITUTION PHENYLE UTILISES COMME HERBICIDES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 15.10.2004 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.10.2004 | Retrait de la demande | publié le 01.12.2004 [2004/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | [2004/43] | Inventeur(s) | 01 /
FRIEDMANN, Adrian, Alberto Syngenta Ltd. Jealotts Hill Int. Research Center Bracknell, Berkshire RG42 6EY / GB | 02 /
STOLLER, André Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel / CH | 03 /
WENDEBORN, Sebastian Syngenta Crop Protection AG Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel / CH | [2004/43] | Mandataire(s) | Bastian, Werner Maria Syngenta Participations AG Intellectual Property P.O. Box 4002 Basel / CH | [N/P] |
Précédent [2004/43] | Bastian, Werner Maria Syngenta Participations AG, Intellectual Property, P.O. Box 4002 Basel / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 03702483.3 | 21.01.2003 | [2004/43] | WO2003EP00555 | Numéro de priorité, date | CH20020000119 | 22.01.2002 Format original publié: CH 1192002 | [2004/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03062244 | Date: | 31.07.2003 | Langue: | EN | [2003/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1468000 | Date: | 20.10.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.07.2003 | Classification | IPC: | C07D498/04 | [2004/43] | Données CPC non encore disponibles | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/43] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PHENYLSUBSTITUIERTE HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN VERWENDBAR ALS HERBIZIDE | [2004/43] | Anglais: | PHENYL SUBSTITUTED HETEROCYCLIC COMPOUNDS USEFUL AS HERBICIDES | [2004/43] | Français: | COMPOSES HETEROCYCLIQUES A SUBSTITUTION PHENYLE UTILISES COMME HERBICIDES | [2004/43] | Entrée dans la phase régionale | 24.06.2004 | Taxe nationale de base payée | 24.06.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.06.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.06.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 24.06.2004 | Requête en examen déposée [2004/43] | 07.10.2004 | Demande retirée par le demandeur [2004/49] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0008540 (UNION CARBIDE CORP [US]) [X] 1,3-10 * page 1, line 1 - page 2, line 8; example 5; table 1 *; | [X]US4351666 (KOERWER JOHN F) [X] 1,3-10 * column 1, line 35 - column 2, line 10; examples 27,73-76 *; | [X]EP0442077 (BAYER AG [DE]) [X] 1,3-10 * page 3, line 1 - page 4, line 7; examples 68,69 *; | [X]WO9620196 (BAYER AG [DE], et al) [X] 1,3-10 * Compound Ib-17; page 1, line 1 - page 3, line 5 *; | [X]WO0078881 (NOVARTIS AG [CH], et al) [X] 5* page 16, paragraph 3 - page 17, paragraph 2 *; | [X]WO0117972 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al) [X] 1-10 * Compounds 1.126, 1.149, 1.173, 1.196, 21.26, 21.101, 21.113; page 1, line 1 - page 7, line 21 *; | [X]WO0117973 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al) [X] 1-10 * Compound Ib-65; page 1 - page 5 * |