EP1601297 - VIS DE BLOCAGE POUR CLOU INTRAMEDULLAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.05.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Synthes GmbH Eimattstrasse 3 4436 Oberdorf / CH | [2006/43] |
Précédent [2005/49] | Pour tous les Etats désignés Synthes AG Chur Grabenstrasse 15 7002 Chur / CH | Inventeur(s) | 01 /
SENN Peter Burgmattstrasse 18 CH-4437 Waldenburg / CH | 02 /
SCHLIENGER, André Tunnelweg 16 CH-4142 Münchenstein / CH | 03 /
BUETTLER, Markus Hirsackerstrasse 14 CH-4702 Oensingen / CH | [2006/21] |
Précédent [2005/49] | 01 /
SENN Peter Burgmattstrasse 18 CH-4437 Waldenburg / CH | ||
02 /
SCHLIENGER, André Tunnelweg 16 CH-4142 Münchenstein / CH | |||
03 /
BUETTLER, Markus Im Rank 199 CH-4717 Mümliswil / CH | Mandataire(s) | Lusuardi, Werther Dr. Lusuardi AG Kreuzbühlstrasse 8 8008 Zürich / CH | [N/P] |
Précédent [2013/29] | Lusuardi, Werther Dr. Lusuardi AG Kreuzbühlstrasse 8 8008 Zürich / CH | ||
Précédent [2005/49] | Lusuardi, Werther Giovanni Dr. Lusuardi AG, Kreuzbühlstrasse 8 8008 Zürich / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 03704149.8 | 07.03.2003 | [2005/49] | WO2003CH00157 | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004078049 | Date: | 16.09.2004 | Langue: | DE | [2004/38] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1601297 | Date: | 07.12.2005 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 16.09.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1601297 | Date: | 17.07.2013 | Langue: | DE | [2013/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 16.09.2004 | Classification | IPC: | A61B17/72 | [2005/49] | CPC: |
A61B17/725 (EP,US);
A61B17/72 (KR);
A61B17/70 (KR);
A61B2017/8655 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/47] |
Précédent [2005/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERRIEGELUNGSSCHRAUBE FÜR MARKNAGEL | [2005/49] | Anglais: | LOCKING SCREW FOR AN INTRAMEDULLARY NAIL | [2005/49] | Français: | VIS DE BLOCAGE POUR CLOU INTRAMEDULLAIRE | [2005/49] | Entrée dans la phase régionale | 13.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 26.07.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.07.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.08.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 26.07.2005 | Requête en examen déposée [2005/49] | 03.03.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.09.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.05.2013 | Taxe de délivrance payée | 24.05.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10010953.7 / EP2263584 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 03.03.2008 | Opposition(s) | 22.04.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 07.03.2003 | BG | 17.07.2013 | CY | 17.07.2013 | CZ | 17.07.2013 | DK | 17.07.2013 | EE | 17.07.2013 | FI | 17.07.2013 | MC | 17.07.2013 | NL | 17.07.2013 | RO | 17.07.2013 | SE | 17.07.2013 | SI | 17.07.2013 | SK | 17.07.2013 | TR | 17.07.2013 | GR | 18.10.2013 | ES | 28.10.2013 | PT | 18.11.2013 | AT | 07.03.2014 | IE | 07.03.2014 | LU | 07.03.2014 | BE | 31.03.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 07.03.2003 | |
BG | 17.07.2013 | ||
CY | 17.07.2013 | ||
CZ | 17.07.2013 | ||
DK | 17.07.2013 | ||
EE | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
MC | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
SK | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
AT | 07.03.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
LU | 07.03.2014 | ||
BE | 31.03.2014 | ||
Précédent [2016/27] | BG | 17.07.2013 | |
CY | 17.07.2013 | ||
CZ | 17.07.2013 | ||
DK | 17.07.2013 | ||
EE | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
MC | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
SK | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
AT | 07.03.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
LU | 07.03.2014 | ||
Précédent [2016/25] | BG | 17.07.2013 | |
CY | 17.07.2013 | ||
CZ | 17.07.2013 | ||
DK | 17.07.2013 | ||
EE | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
SK | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
AT | 07.03.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
LU | 07.03.2014 | ||
Précédent [2015/38] | CY | 17.07.2013 | |
CZ | 17.07.2013 | ||
DK | 17.07.2013 | ||
EE | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
SK | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
AT | 07.03.2014 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
LU | 07.03.2014 | ||
Précédent [2015/07] | CY | 17.07.2013 | |
CZ | 17.07.2013 | ||
DK | 17.07.2013 | ||
EE | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
SK | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
IE | 07.03.2014 | ||
LU | 07.03.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 17.07.2013 | |
CZ | 17.07.2013 | ||
DK | 17.07.2013 | ||
EE | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
SK | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
LU | 07.03.2014 | ||
Précédent [2014/23] | CY | 17.07.2013 | |
CZ | 17.07.2013 | ||
DK | 17.07.2013 | ||
EE | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
SK | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/22] | CY | 17.07.2013 | |
DK | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
RO | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 17.07.2013 | |
DK | 17.07.2013 | ||
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/18] | CY | 17.07.2013 | |
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 19.06.2013 | |
FI | 17.07.2013 | ||
NL | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 19.06.2013 | |
FI | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
SI | 17.07.2013 | ||
GR | 18.10.2013 | ||
ES | 28.10.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 19.06.2013 | |
FI | 17.07.2013 | ||
SE | 17.07.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 19.06.2013 | |
SE | 17.07.2013 | ||
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/09] | SE | 17.07.2013 | |
PT | 18.11.2013 | ||
Précédent [2014/08] | PT | 18.11.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4657001 (FIXEL IRVING E [US]) [A] 1,2,7-9,11,13,14 * column 5, line 48 - line 54; figures 1-4 *; | [A]WO03015649 (TANTUM AG [DE], et al) [A] 1,8,9,13,14 * abstract *; | [A]US4754749 (TSOU PAUL M [US]) [A] 1,2,7,10,13,14 * abstract *; | [A]EP1214914 (BERNSTEINER HERBERT [AT], et al) [A] 1,8 * figures 1,3 * | Examen | EP1281365 | par le demandeur | EP1214914 | EP1281365 |