EP1468489 - AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL POSSEDANT DES PERFORMANCES DE DECALAGE D'ENTREE AMELIOREES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.01.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.09.2008 | Changement - demandeur | publié le 08.10.2008 [2008/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN 55432-5604 / US | [N/P] |
Précédent [2008/41] | Pour tous les Etats désignés MEDTRONIC, INC. 710 Medtronic Parkway Minneapolis MN 55432-5604 / US | ||
Précédent [2006/11] | Pour tous les Etats désignés MEDTRONIC, INC. 710 Medtronic Parkway LC340 Minneapolis, MN 55432 / US | ||
Précédent [2004/43] | Pour tous les Etats désignés Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway LC340 Minneapolis, MN 55432 / US | Inventeur(s) | 01 /
VERNON, Scott, D. 4622 West Erie Street Chandler, AZ 85226 / US | [2004/43] | Mandataire(s) | Hughes, Andrea Michelle Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Précédent [2004/43] | Hughes, Andrea Michelle Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03705754.4 | 14.01.2003 | [2004/43] | WO2003US01040 | Numéro de priorité, date | US20020052035 | 16.01.2002 Format original publié: US 52035 | [2004/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03063344 | Date: | 31.07.2003 | Langue: | EN | [2003/31] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1468489 | Date: | 20.10.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.07.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1468489 | Date: | 15.03.2006 | Langue: | EN | [2006/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.07.2003 | Classification | IPC: | H03F3/45, H03F3/30 | [2004/43] | CPC: |
H03F3/45596 (EP,US)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, LI, NL, SE [2006/11] |
Précédent [2004/43] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OPERATIONSVERSTÄRKER MIT VERBESSERTEM EINGANGSGLEICHSPANNUNGSVERSCHIEBUNGSBEREICH | [2004/43] | Anglais: | OPERATIONAL AMPLIFIER HAVING IMPROVED INPUT OFFSET PERFORMANCE | [2004/43] | Français: | AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL POSSEDANT DES PERFORMANCES DE DECALAGE D'ENTREE AMELIOREES | [2004/43] | Entrée dans la phase régionale | 12.08.2004 | Taxe nationale de base payée | 12.08.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.08.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.05.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 12.08.2004 | Requête en examen déposée [2004/43] | 20.10.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 10.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.08.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.12.2005 | Taxe de délivrance payée | 12.12.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.12.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 07.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YA]US4590435 (TANAKA TATSUO [JP]) [Y] 1-5,10-14,17-20,26-32 * column 5, line 50 - column 7, line 3; figures 8,9 * [A] 7; | [YA]EP0072082 (PRECISION MONOLITHICS INC [US]) [Y] 1-5,10-14,17-20,26-32 * page 9, line 8 - page 13, line 2; figure 5 * [A] 8,15,21; | [A]US5491437 (RINCON GABRIEL A [US], et al) [A] 6,23,24 * column 3, line 16 - column 7, line 14; figures 1,3 * |