EP1479020 - MODELISATION DE LA REACTION DU MARCHE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 26.01.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.01.2007 | Demande réputée retirée | publié le 28.02.2007 [2007/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Manugistics Atlanta, Inc. 9715 Key West Avenue Rockville, MD 20850 / US | [2004/48] | Inventeur(s) | 01 /
HAAS, Stephen, M. 260 Arlington Way Menlo Park, CA 94025 / US | 02 /
ISAAKS, Edward 1042 Wilmington Way Redwood City, CA 94062 / US | 03 /
BOYD, Dean, W. 36245 Wagner Lane Cottage Grove, OR 97424 / US | 04 /
VAUGHN, Mary, A., McShane 115 Misty Forest Drive Fayetteville, GA 30215 / US | 05 /
PHILLIPS, Robert c/o Manugistics, Inc. 9715 Key West Avenue Rockville, Maryland 20850 / US | 06 /
ELDREDGE, Michael, J., Jr. 231 Vine Street Menlo Park, CA 94025 / US | 07 /
KADNER, Debra 323 Beemer Avenue Sunnyvale, CA 94086 / US | 08 /
DENIZERI, Yosun 1311 Ulloa Street San Francisco, CA 94116 / US | 09 /
GUARDINO, Thomas 1033 Forrester Way Eugene, OR 97401 / US | [2005/06] |
Précédent [2004/48] | 01 /
HAAS, Stephen, M. 260 Arlington Way Menlo Park, CA 94025 / US | ||
02 /
ISAAKS, Edward 1042 Wilmington Way Redwood City, CA 94062 / US | |||
03 /
BOYD, Dean, W. 36245 Wagner Lane Cottage Grove, OR 97424 / US | |||
04 /
VAUGHN, Mary, A., McShane 115 Misty Forest Drive Fayetteville, GA 30215 / US | |||
05 /
PHILLIPS, Robert 10 W 74th, 2A New York, NY 10023 / US | |||
06 /
ELDREDGE, Michael, J., Jr. 231 Vine Street Menlo Park, CA 94025 / US | |||
07 /
KADNER, Debra 323 Beemer Avenue Sunnyvale, CA 94086 / US | |||
08 /
DENIZERI, Yosun 1311 Ulloa Street San Francisco, CA 94116 / US | |||
09 /
GUARDINO, Thomas 1033 Forrester Way Eugene, OR 97401 / US | Mandataire(s) | Long, Giorgio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2004/48] | Long, Giorgio, et al Jacobacci & Partners S.p.A. Via Senato, 8 20121 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 03706021.7 | 03.02.2003 | [2004/48] | WO2003US03004 | Numéro de priorité, date | US20020352878P | 01.02.2002 Format original publié: US 352878 P | US20020358732P | 25.02.2002 Format original publié: US 358732 P | [2004/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03065170 | Date: | 07.08.2003 | Langue: | EN | [2003/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1479020 | Date: | 24.11.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.08.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/48] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 06.05.2004 | Classification | IPC: | G06F17/60 | [2004/48] | CPC: |
G06Q40/08 (EP,US);
G06Q10/0637 (EP,US);
G06Q30/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/48] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MODULIEREN DES MARKTANSPRECHVERHALTENS | [2004/48] | Anglais: | MARKET RESPONSE MODELING | [2004/48] | Français: | MODELISATION DE LA REACTION DU MARCHE | [2004/48] | Entrée dans la phase régionale | 27.08.2004 | Taxe nationale de base payée | 27.08.2004 | Taxe de recherche payée | 27.08.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.08.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.08.2004 | Requête en examen déposée [2004/48] | 01.09.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/09] | 10.10.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2006 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US6078906 (HUBERMAN BERNARDO A [US]); | [XP]US6456982 (PILIPOVIC DRAGANA N [US]) |