EP1470595 - PROCEDE DE PRETRAITEMENT D'UNE CERAMIQUE PIEZOELECTRIQUE ET PROCEDE D'AJUSTAGE D'UNE SOUPAPE D'INJECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.11.2011 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.12.2011 [2011/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Précédent [2005/43] | Pour tous les Etats désignés SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Précédent [2004/44] | Pour tous les Etats désignés Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
VOIGT, Andreas Goethestr. 36 93133 Burglengenfeld / DE | 02 /
GOLLER, Matthias Goethestrasse 15c 93077 Bad Abbach / DE | 03 /
KOHN, Stefan Adertshausen 13 92277 Hohenburg / DE | 04 /
REISINGER, Wolfgang Zollerstr. 8 93053 Regensburg / DE | 05 /
ZUMSTRULL, Claus Zum Vogelherd 3 93128 Regenstauf / DE | [2011/51] |
Précédent [2004/44] | 01 /
VOIGT, Andreas Liebigstr. 27 93055 Regensburg / DE | ||
02 /
GOLLER, Matthias Goethestrasse 15c 93077 Bad Abbach / DE | |||
03 /
KOHN, Stefan Adertshausen 13 92277 Hohenburg / DE | |||
04 /
REISINGER, Wolfgang Zollerstr. 8 93053 Regensburg / DE | |||
05 /
ZUMSTRULL, Claus Zum Vogelherd 3 93128 Regenstauf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03706272.6 | 30.01.2003 | [2004/44] | WO2003DE00262 | Numéro de priorité, date | DE2002104047 | 01.02.2002 Format original publié: DE 10204047 | [2004/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03065468 | Date: | 07.08.2003 | Langue: | DE | [2003/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1470595 | Date: | 27.10.2004 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 07.08.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1470595 | Date: | 26.10.2005 | Langue: | DE | [2005/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.04.2004 | Classification | IPC: | H01L41/24, F02M51/06 | [2004/44] | CPC: |
F02M47/027 (EP,US);
F02M51/0603 (EP,US);
F02M63/0026 (EP,US);
H10N30/045 (EP,US);
F02M2200/701 (EP,US);
F02M2200/8092 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT [2005/43] |
Précédent [2004/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM VORBEHANDELN EINER PIEZOELEKTRISCHEN KERAMIK UND VERFAHREN ZUM JUSTIEREN EINES EINSPRITZVENTILS | [2004/44] | Anglais: | METHOD FOR PRETREATING A PIEZOELECTRIC CERAMIC AND METHOD FOR ADJUSTING AN INJECTION VALVE | [2004/44] | Français: | PROCEDE DE PRETRAITEMENT D'UNE CERAMIQUE PIEZOELECTRIQUE ET PROCEDE D'AJUSTAGE D'UNE SOUPAPE D'INJECTION | [2004/44] | Entrée dans la phase régionale | 16.07.2004 | Taxe nationale de base payée | 16.07.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.07.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.08.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.07.2004 | Requête en examen déposée [2004/44] | 06.12.2004 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.03.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.04.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.08.2005 | Taxe de délivrance payée | 22.08.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 27.07.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2006/40] | 27.07.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/51] | 27.07.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | supprimé | [2007/45] |
Précédent [2007/40] | IT | 26.10.2005 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPH06151996 ; | [XA]DE1646551 (GEN ELECTRIC); | [XY]EP0485995 (NEC CORP [JP]); | JPH06151996 [ ] (NEC CORP); | [X]DE19619319 (UFERMANN RUEDIGER [DE]); | [Y]WO9931739 (SIEMENS AG [DE], et al); | [XA]DE19902807 (SIEMENS AG [DE]); | [XA]DE10039641 (MURATA MANUFACTURING CO [JP]); | [A]WO0123736 (SIEMENS AG [DE], et al); | [PX]DE10028335 (EPCOS AG [DE]) |