EP1474221 - MEMBRANE MICROPOREUSE MULTICOUCHE NON RENFORCEE PRE-MESUREE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 30.11.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.06.2008 | Changement - demandeur | publié le 30.07.2008 [2008/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O.Box 33427 St. Paul MN 55133-3427 / US | ||
Précédent [2006/34] | Pour tous les Etats désignés 3M Innovative Properties Company P.O.Box 33427 St. Paul Minnesota 55133-3427 / US | ||
Précédent [2004/46] | Pour tous les Etats désignés Cuno Incorporated 400 Research Parkway Meriden, CT 06450-1018 / US | Inventeur(s) | 01 /
SALE, Richard 35 Marabella Lane Tolland, CT 06084 / US | 02 /
OSTREICHER, Eugene 9 Reservation Road Farmington, CT 06032 / US | [2004/46] | Mandataire(s) | Charig, Raymond Julian, et al Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2004/46] | Charig, Raymond Julian, et al Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03707331.9 | 09.01.2003 | [2004/46] | WO2003US00549 | Numéro de priorité, date | US20020072202 | 07.02.2002 Format original publié: US 72202 | [2004/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03066202 | Date: | 14.08.2003 | Langue: | EN | [2003/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1474221 | Date: | 10.11.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.08.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.08.2003 | Classification | IPC: | B01D67/00, B01D69/12, B01D69/02 | [2004/46] | CPC: |
B01D67/0018 (EP,US);
B01D69/02 (EP,US);
B01D69/06 (EP,US);
B01D69/1213 (EP,US);
B01D71/34 (EP,US);
B01D71/56 (EP,US);
B01D71/68 (EP,US);
B29C41/32 (EP,US);
B32B5/32 (EP,US);
B01D2323/18 (EP,US);
B01D2325/0231 (EP,US);
B05B9/06 (EP,US);
B05C5/0254 (EP,US);
Y10T428/249978 (EP,US);
Y10T428/24998 (EP,US);
Y10T428/249981 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/46] | Titre | Allemand: | VORGEMESSENE, UNGESTÜTZTE UND MEHRSCHICHTIGE MIKROPORÖSE MEMBRAN | [2004/46] | Anglais: | PRE-METERED, UNSUPPORTED MULTILAYER MICROPOROUS MEMBRANE | [2004/46] | Français: | MEMBRANE MICROPOREUSE MULTICOUCHE NON RENFORCEE PRE-MESUREE | [2004/46] | Entrée dans la phase régionale | 02.09.2004 | Taxe nationale de base payée | 02.09.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.09.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.08.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 02.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/46] | 20.10.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 03.07.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/01] | 06.08.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.01.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4489671 (CHOINSKI EDWARD J [US]); | [Y]US5620790 (HOLZKI UDO [DE], et al); | [L]WO0211868 (CUNO INC [US]) |