EP1489747 - CIRCUIT INTEGRE SEMI-CONDUCTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.07.2006 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 14.07.2006 | Demande réputée retirée | publié le 16.08.2006 [2006/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thine Electronics, Inc. 3-3-6, Nihombashi-Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-0023 / JP | [N/P] |
Précédent [2004/52] | Pour tous les Etats désignés Thine Electronics, Inc. 3-3-6, Nihombashi-Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-0023 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TSUJITA, Tatsuo, c/o THINE ELECTRONICS INC. 3-3-6, Nihombashi-Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-0023 / JP | [2004/52] | Mandataire(s) | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2004/52] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Winzererstrasse 106 80797 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03710410.6 | 18.03.2003 | [2004/52] | WO2003JP03240 | Numéro de priorité, date | JP20020079960 | 22.03.2002 Format original publié: JP 2002079960 | [2004/52] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03081781 | Date: | 02.10.2003 | Langue: | EN | [2003/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1489747 | Date: | 22.12.2004 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.10.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.10.2003 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.06.2005 | Classification | IPC: | H03M1/06, H03M1/12, H04N5/14 | [2004/52] | CPC: |
H04N5/14 (EP,US);
H03M1/066 (EP,US);
H04N5/12 (EP,US);
H03M1/1215 (EP,US);
H03M1/36 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/52] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG | [2004/52] | Anglais: | SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT | [2004/52] | Français: | CIRCUIT INTEGRE SEMI-CONDUCTEUR | [2004/52] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.2004 | Traduction produite | 21.09.2004 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2004 | Taxe de recherche payée | 21.09.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.09.2004 | Requête en examen déposée [2004/52] | 20.07.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.10.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.02.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2006/33] | 03.04.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2006/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2006 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [DX]JPH0346883 ; | [Y]JPS63121385 ; | [A]JPH05110992 ; | [A]EP0457329 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE [JP], et al) [A] 1-15* figures 3,4 *; | [X]WO9720304 (MICRON DISPLAY TECH INC [US]) [X] 9 * figure 7 *; | [Y]US5764299 (JENNES JOS [BE], et al) [Y] 5,6,12,13 * column 7, line 24 - line 37 *; | [X]US5995031 (OKUDA TAKASHI [JP], et al) [X] 9 * column 3, line 48 - line 53 *; | [X]EP1043839 (TEXAS INSTRUMENTS INC [US]) [X] 1,4,9 * figure 5 *; | [Y]EP1058234 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [Y] 5,6,12,13 * paragraph [0021] *; | [X]US2001052864 (SHIMIZU ATSUSHI [JP], et al) [X] 1,4 * paragraph [0035] *; | [DX] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19910514), vol. 015, no. 187, Database accession no. (E - 1067), & JP03046883 A 19910228 (SHIMADZU CORP) [DX] 1-4 * abstract * | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19881004), vol. 012, no. 369, Database accession no. (E - 665), & JP63121385 A 19880525 (SANYO ELECTRIC CO LTD) [Y] 5,6,12,13 * abstract * | [X] - HUAWEN JIN ET AL, "Time-interleaved A/D converter with channel randomization", CIRCUITS AND SYSTEMS, 1997. ISCAS '97., PROCEEDINGS OF 1997 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HONG KONG 9-12 JUNE 1997, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19970609), vol. 1, ISBN 0-7803-3583-X, pages 425 - 428, XP010236066 [X] 1,4 * figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISCAS.1997.608758 | [X] - PETRAGLIA A ET AL, "Effects of quantization noise in parallel arrays of analog-to-digital converters", CIRCUITS AND SYSTEMS, 1994. ISCAS '94., 1994 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LONDON, UK 30 MAY-2 JUNE 1994, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19940530), vol. 5, ISBN 0-7803-1915-X, pages 337 - 340, XP010143334 [X] 4 * page 337, column 2, paragraph 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ISCAS.1994.409375 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930826), vol. 017, no. 470, Database accession no. (E - 1422), & JP05110992 A 19930430 (OLYMPUS OPTICAL CO LTD) [A] 1-15 * abstract * | Recherche internationale | [X]JPH0346883 (SHIMADZU CORP); | [Y]JPH1131969 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) |