EP1601701 - POLYMERES OLEFINIQUES, LEUR PROCEDE DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 30.10.2013 [2013/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP 10001 Six Pines Drive The Woodlands, TX 77380 / US | [2005/49] | Inventeur(s) | 01 /
MCDANIEL, Max, P. 1601 Melmart Drive Bartlesville, OK 74006 / US | 02 /
BENHAM, Elizabeth, A. 9310 Katie Grace Circle Spring, TX 77379 / US | 03 /
WOLFE, Al, R. P.O. Box 17 Bartlesville, OK 74006 / US | 04 /
DESLAURIERS, Paul, J. 1031 Kings Circle Bartlesville, OK 74006 / US | 05 /
MEAGER, Pamela, L. 2917 Versailles Place Bartlesville, OK 74006 / US | 06 /
COUTANT, William, R. 5840 Meadowcrest Drive Bartlesville, OK 74006 / US | 07 /
ROHLFING, David, C. 1208 SE Melmart Drive Bartlesville, OK 74006 / US | 08 /
SECORA, Steven, J. 5932 Martin Lane Bartlesville, OK 74006 / US | [2005/49] | Mandataire(s) | Probert, Gareth David Potter Clarkson LLP The Belgrave Centre Talbot Street Nottingham NG1 5GG / GB | [N/P] |
Précédent [2008/45] | Probert, Gareth David Potter Clarkson LLP Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | ||
Précédent [2005/49] | Stevens, Ian Edward Eric Potter Clarkson, Park View House, 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 03711212.5 | 24.02.2003 | [2005/49] | WO2003US05456 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004076499 | Date: | 10.09.2004 | Langue: | EN | [2004/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1601701 | Date: | 07.12.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.09.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1601701 | Date: | 06.10.2010 | Langue: | EN | [2010/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.09.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.08.2008 | Classification | IPC: | C08F4/12, C08F4/22, C08F4/24, C08F4/52, C08F4/69, C08F210/16, F16L9/12 | [2008/39] | CPC: |
F16L9/127 (EP,US);
C08F10/00 (EP,US);
C08F210/16 (EP,US);
Y10T428/139 (EP,US)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/025 (US,EP);
C08F10/00, C08F4/69 (EP,US);
C08F210/16, C08F210/14, C08F2500/04, C08F2500/12, C08F2500/13 (US,EP);
C08F210/16, C08F210/14, C08F2500/12, C08F2500/07, C08F2500/13, C08F2500/04 (US,EP) |
Précédent IPC [2005/49] | C08F4/12, C08F4/22, C08F4/24, C08F4/52, C08F4/69, C08F210/16 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2005/49] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | RO | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OLEFINPOLYMERE, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND BENUTZUNG DAVON | [2005/49] | Anglais: | OLEFIN POLYMERS, METHOD OF MAKING, AND USE THEREOF | [2005/49] | Français: | POLYMERES OLEFINIQUES, LEUR PROCEDE DE FABRICATION ET LEUR UTILISATION | [2005/49] | Entrée dans la phase régionale | 15.09.2005 | Taxe nationale de base payée | 15.09.2005 | Taxe de recherche payée | 15.09.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.09.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.09.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.09.2005 | Requête en examen déposée [2005/49] | 05.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.01.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M08) | 17.08.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.03.2010 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 11.03.2010 | 11.03.2010 | Date des procédures orales (annulées) | 01.04.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.07.2010 | Taxe de délivrance payée | 30.07.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.07.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.09.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 26.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 06.10.2010 | CY | 06.10.2010 | CZ | 06.10.2010 | DK | 06.10.2010 | EE | 06.10.2010 | FI | 06.10.2010 | SE | 06.10.2010 | SI | 06.10.2010 | SK | 06.10.2010 | TR | 06.10.2010 | BG | 06.01.2011 | GR | 07.01.2011 | PT | 07.02.2011 | GB | 24.02.2011 | IE | 24.02.2011 | LU | 24.02.2011 | CH | 28.02.2011 | LI | 28.02.2011 | MC | 28.02.2011 | [2013/44] |
Précédent [2013/26] | AT | 06.10.2010 | |
CY | 06.10.2010 | ||
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
GB | 24.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
LU | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
GB | 24.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
LU | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Précédent [2012/11] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
GB | 24.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Précédent [2012/08] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
IE | 24.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/48] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
CH | 28.02.2011 | ||
LI | 28.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/45] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
MC | 28.02.2011 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 06.10.2010 | |
CZ | 06.10.2010 | ||
DK | 06.10.2010 | ||
EE | 06.10.2010 | ||
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
SK | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
Précédent [2011/31] | AT | 06.10.2010 | |
FI | 06.10.2010 | ||
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
BG | 06.01.2011 | ||
GR | 07.01.2011 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
Précédent [2011/24] | FI | 06.10.2010 | |
SE | 06.10.2010 | ||
SI | 06.10.2010 | ||
PT | 07.02.2011 | ||
Précédent [2011/10] | SI | 06.10.2010 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US4596862 (MCDANIEL MAX P [US], et al); | [X]US5037911 (MCDANIEL MAX P [US], et al) | par le demandeur | US4596862 | US5037911 |