EP1578350 - COMPOSITIONS RECOUVERTES DE GEL A LIBERATION SOUTENUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 02.04.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.04.2010 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 05.05.2010 [2010/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg / LU | [2008/23] |
Précédent [2005/39] | Pour tous les Etats désignés Euro-Celtique S.A. 122 Boulevard de la Pétrusse 2330 Luxembourg / LU | Inventeur(s) | 01 /
SACKLER, Richard, S. 25 Windrose, Way Greenwich, CT 06830 / US | 02 /
OSHLACK, Benjamin 351 East 84th Street New York, NY 10028 / US | 03 /
WRIGHT, Curtis 1 Jarvis Street Norwalk, CT 06851 / US | [2005/39] | Mandataire(s) | Maiwald, Walter, et al Maiwald GmbH Elisenhof Elisenstraße 3 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/39] | Maiwald, Walter, et al Maiwald Patentanwalts GmbH Elisenhof Elisenstrasse 3 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03716865.5 | 26.03.2003 | [2005/39] | WO2003US09420 | Numéro de priorité, date | US20020367832P | 26.03.2002 Format original publié: US 367832 P | [2005/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03082204 | Date: | 09.10.2003 | Langue: | EN | [2003/41] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1578350 | Date: | 28.09.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.10.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/39] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1578350 | Date: | 27.05.2009 | Langue: | EN | [2009/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 21.12.2007 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.2006 | Classification | IPC: | A61K9/14, A61K9/16, A61K9/22, A61K9/24, A61K9/26, A61K9/48, A61K9/52, A61K9/54 | [2007/49] | CPC: |
A61K9/2077 (EP,US);
A61K31/485 (EP,US);
A61K9/1658 (EP,US);
A61K9/2866 (EP,US);
A61K9/2873 (EP,US);
A61K9/5078 (EP,US);
|
Précédent IPC [2006/12] | A61K9/16, A61K9/28, A61K9/50, A61K31/485 | ||
Précédent IPC [2005/39] | A61K6/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/39] | Titre | Allemand: | GELBESCHICHTETE ZUSAMMENSETZUNGEN MIT VERZÖGERTER FREISETZUNG | [2005/39] | Anglais: | SUSTAINED-RELEASE GEL COATED COMPOSITIONS | [2005/39] | Français: | COMPOSITIONS RECOUVERTES DE GEL A LIBERATION SOUTENUE | [2005/39] | Entrée dans la phase régionale | 13.10.2004 | Taxe nationale de base payée | 13.10.2004 | Taxe de recherche payée | 13.10.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.10.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.10.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 13.10.2004 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.10.2004 | Requête en examen déposée [2005/39] | 05.03.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.03.2009 | Taxe de délivrance payée | 17.03.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 02.03.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/18] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 06.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0419121 (SMITHKLINE BEECHAM CORP [US]) [X] 1,4,5,8 * claims 1-11 ** page 1, line 10 - page 3, line 45 *; | [X]US5653993 (GHANTA SAMBASIVA RAO [US], et al) [X] 1,4,5,8 * claims 1-11 * * column 3, line 30 - column 4, line 55 * * examples 1,3 *; | [X]WO0048574 (BERWIND PHARMA SERVICE [US], et al) [X] 1,4,5,8 * claims 1-45 * * page 6 - page 9 * | Recherche internationale | [A]US6277384 (KAIKO ROBERT F [US], et al) | par le demandeur | EP0419121 | US5653993 | WO0048574 |