EP1495260 - DISPOSITIF MECANIQUE ARTICULE, DESTINE EN PARTICULIER A DES APPAREILS D'ECLAIRAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.07.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Colosio, Livio Via Dossello, 62 25049 Iseo (BS) / IT | Pour tous les Etats désignés Colosio, Fabio Via Volontari del Sangue, 40 25049 Iseo (BS) / IT | Pour tous les Etats désignés Gregorelli, Roberto Via Carducci, 14/B 25062 Concesio (BS) / IT | [2008/39] |
Précédent [2005/02] | Pour tous les Etats désignés Colosio, Livio Via Dossello 62 25049 Iseo- Brescia / IT | ||
Pour tous les Etats désignés Colosio, Fabio Via Volontari del Sangue 40 25049 Iseo- Brescia / IT | |||
Pour tous les Etats désignés Gregorelli, Roberto Via Carducci 14/B 25062 Concesio- Brescia / IT | Inventeur(s) | 01 /
GREGORELLI, Roberto Via Carducci, 14/B I-25062 Concesio (Brescia) / IT | [2005/02] | Mandataire(s) | Galassi, Alessandro Bugnion S.p.A. Via Dante, 17 25122 Brescia / IT | [N/P] |
Précédent [2005/41] | Galassi, Alessandro Bugnion S.p.A. Via Dante, 17 25122 Brescia / IT | ||
Précédent [2005/02] | Ghioni, Carlo Raoul Maria c/o Bugnion S.p.A., Via Dante 17 25122 Brescia / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 03720876.6 | 11.04.2003 | [2005/02] | WO2003IT00228 | Numéro de priorité, date | IT2002BS00038 | 12.04.2002 Format original publié: IT BS20020038 | [2005/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03087666 | Date: | 23.10.2003 | Langue: | EN | [2003/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1495260 | Date: | 12.01.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.10.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1495260 | Date: | 24.09.2008 | Langue: | EN | [2008/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.10.2003 | Classification | IPC: | F21V21/29 | [2005/02] | CPC: |
F16C11/04 (EP);
F21V21/29 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/02] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MECHANISCHE GELENKVORRICHTUNG INSBESONDERE FÜR BELEUCHTUNGSGERÄTE | [2005/02] | Anglais: | ARTICULATED MECHANICAL DEVICE PARTICULARLY FOR LIGHTING APPARATUSES | [2005/02] | Français: | DISPOSITIF MECANIQUE ARTICULE, DESTINE EN PARTICULIER A DES APPAREILS D'ECLAIRAGE | [2005/02] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2004 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 26.10.2004 | Requête en examen déposée [2005/02] | 13.05.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.06.2008 | Taxe de délivrance payée | 30.06.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 25.06.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 24.09.2008 | BE | 24.09.2008 | CY | 24.09.2008 | CZ | 24.09.2008 | DK | 24.09.2008 | EE | 24.09.2008 | FI | 24.09.2008 | NL | 24.09.2008 | RO | 24.09.2008 | SI | 24.09.2008 | SK | 24.09.2008 | TR | 24.09.2008 | BG | 24.12.2008 | SE | 24.12.2008 | GR | 25.12.2008 | PT | 24.02.2009 | HU | 25.03.2009 | IE | 11.04.2009 | LU | 11.04.2009 | CH | 30.04.2009 | LI | 30.04.2009 | MC | 30.04.2009 | [2011/43] |
Précédent [2011/31] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
EE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
SE | 24.12.2008 | ||
GR | 25.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
HU | 25.03.2009 | ||
IE | 11.04.2009 | ||
LU | 11.04.2009 | ||
CH | 30.04.2009 | ||
LI | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
Précédent [2011/21] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
EE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
SE | 24.12.2008 | ||
GR | 25.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
IE | 11.04.2009 | ||
LU | 11.04.2009 | ||
CH | 30.04.2009 | ||
LI | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
Précédent [2010/48] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
EE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
SE | 24.12.2008 | ||
GR | 25.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
IE | 11.04.2009 | ||
CH | 30.04.2009 | ||
LI | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
Précédent [2010/21] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
EE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
SE | 24.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
IE | 11.04.2009 | ||
CH | 30.04.2009 | ||
LI | 30.04.2009 | ||
MC | 30.04.2009 | ||
Précédent [2010/09] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
EE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
SE | 24.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
CH | 30.04.2009 | ||
LI | 30.04.2009 | ||
Précédent [2010/08] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
EE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
CH | 30.04.2009 | ||
LI | 30.04.2009 | ||
Précédent [2009/36] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
EE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
Précédent [2009/34] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
DK | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
Précédent [2009/25] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
NL | 24.09.2008 | ||
RO | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
PT | 24.02.2009 | ||
Précédent [2009/24] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
CZ | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
SK | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
Précédent [2009/23] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
BG | 24.12.2008 | ||
Précédent [2009/19] | AT | 24.09.2008 | |
BE | 24.09.2008 | ||
FI | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | ||
Précédent [2009/15] | AT | 24.09.2008 | |
FI | 24.09.2008 | ||
SI | 24.09.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]FR920230 (LAHOZ MARCEAU) [A] 1* the whole document *; | [A]US2859983 (MAY FRANK J) [A] 1 * column W *; | [A]US3278203 (GERSON SNYDER) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]DE2538668 (LEUCHTENBAU LEIPZIG K VEB) [A] 12-14,19 * the whole document *; | [A]GB1438760 (TEMPLE B) [A] 15,20 * page 2, line 31 - line 120; figures 3,4 *; | [A]US4322098 (WARSHAWSKY JEROME) [A] 1,2 * column 3, line 1 - line 61; figure 2 * |