EP1480863 - DISPOSITIF DE FIXATION D-UN PALONNIER DE LIAISON SUR UN FREIN A SEMELLE POUR BOGGIE FERROVIAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.12.2006 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.12.2008 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 14.01.2009 [2009/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés C.G.L. S.A.R.L. Rue Charles de Gaulle 53960 Bonchamp Les Laval / FR | [2004/49] | Inventeur(s) | 01 /
LELASSEUX, Gérard La Fraissière F-53960 Bonchamps-les-Laval / FR | 02 /
SYZMANSKI, Stéphane 12, rue des Perrons F-38570 Le Minihic sur Ranse / FR | [2004/49] | Mandataire(s) | Puiroux, Guy Cabinet Guiu & Bruder 68, rue d'Hauteville 75010 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2004/49] | Puiroux, Guy Cabinet Guiu & Bruder 68, rue d'Hauteville 75010 Paris / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 03722689.1 | 04.03.2003 | [2004/49] | WO2003FR00685 | Numéro de priorité, date | FR20020002780 | 05.03.2002 Format original publié: FR 0202780 | [2004/49] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03074339 | Date: | 12.09.2003 | Langue: | FR | [2003/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1480863 | Date: | 01.12.2004 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 12.09.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2004/49] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1480863 | Date: | 22.02.2006 | Langue: | FR | [2006/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 12.09.2003 | Classification | IPC: | B61H1/00, B61H13/34 | [2004/49] | CPC: |
B61H13/38 (EP);
B60T11/06 (EP);
B61H1/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/49] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG ZWISCHEN EINER QUERSTANGE UND EINEM BREMSKLOTZE FÜR EIN EISENBAHNDREHGESTELL | [2004/49] | Anglais: | DEVICE FOR FIXING A CONNECTING CROSSBAR TO A SHOE BRAKE FOR A RAIL BOGIE | [2004/49] | Français: | DISPOSITIF DE FIXATION D-UN PALONNIER DE LIAISON SUR UN FREIN A SEMELLE POUR BOGGIE FERROVIAIRE | [2004/49] | Entrée dans la phase régionale | 14.08.2004 | Taxe nationale de base payée | 14.08.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.08.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.09.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.08.2004 | Requête en examen déposée [2004/49] | 02.09.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.12.2005 | Taxe de délivrance payée | 20.12.2005 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 23.11.2006 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.02.2006 | CY | 22.02.2006 | CZ | 22.02.2006 | EE | 22.02.2006 | FI | 22.02.2006 | GB | 22.02.2006 | IE | 22.02.2006 | IT | 22.02.2006 | NL | 22.02.2006 | RO | 22.02.2006 | SI | 22.02.2006 | TR | 22.02.2006 | LU | 04.03.2006 | BE | 31.03.2006 | MC | 31.03.2006 | BG | 22.05.2006 | DK | 22.05.2006 | SE | 22.05.2006 | GR | 23.05.2006 | ES | 02.06.2006 | PT | 24.07.2006 | HU | 23.08.2006 | [2009/03] |
Précédent [2008/38] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
TR | 22.02.2006 | ||
LU | 04.03.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
BG | 22.05.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
HU | 23.08.2006 | ||
Précédent [2008/37] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
TR | 22.02.2006 | ||
LU | 04.03.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
HU | 23.08.2006 | ||
Précédent [2008/32] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
HU | 23.08.2006 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
EE | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
GR | 23.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Précédent [2007/42] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
RO | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Précédent [2007/40] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
IT | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Précédent [2007/14] | AT | 22.02.2006 | |
CZ | 22.02.2006 | ||
FI | 22.02.2006 | ||
GB | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
BE | 31.03.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
PT | 24.07.2006 | ||
Précédent [2007/01] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
DK | 22.05.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Précédent [2006/49] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
IE | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Précédent [2006/45] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
NL | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
MC | 31.03.2006 | ||
SE | 22.05.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Précédent [2006/43] | AT | 22.02.2006 | |
FI | 22.02.2006 | ||
SI | 22.02.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Précédent [2006/40] | FI | 22.02.2006 | |
SI | 22.02.2006 | ||
ES | 02.06.2006 | ||
Précédent [2006/36] | FI | 22.02.2006 | |
ES | 02.06.2006 | ||
Précédent [2006/34] | ES | 02.06.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US1392368 (STREIB JOHN F) [A] 1 * page 1, column 1, line 31 - line 43; figures 1,2 *; | [A]DE1028604 (KRAUSS MAFFEI AG) [A] 1 * column 3, line 10 - line 16; figures 1,2 *; | [A]DE3809863 (KRAUSS MAFFEI AG [DE]) [A] 1* column 1, line 35 - line 44; figure 1 * |