EP1573742 - MATRICE A CELLULES DE MEMOIRE MAGNETORESISTIVES ET MEMOIRE MRAM COMPRENANT LADITE MATRICE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.05.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.05.2011 | Demande réputée retirée | publié le 08.06.2011 [2011/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2007/31] |
Précédent [2005/37] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics, N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Inventeur(s) | 01 /
DITEWIG, Anthonie, M., H. c/o Prof.Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
CUPPENS, Roger c/o Prof.Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2005/37] | Mandataire(s) | Schouten, Marcus Maria, et al NXP B.V. Intellectual Property & Licensing High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2009/44] | Schouten, Marcus Maria, et al NXP B.V. IP & L Department High Tech Campus 32 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2008/14] | van der Veer, Johannis Leendert, et al NXP Semiconductors Intellectual Property Department High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | ||
Précédent [2007/01] | Pennings, Johannes, et al NXP Semiconductors Intellectual Property Department High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | ||
Précédent [2005/37] | Eleveld, Koop Jan Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 03722969.7 | 16.05.2003 | [2005/37] | WO2003IB02019 | Numéro de priorité, date | EP20020077000 | 22.05.2002 Format original publié: EP 02077000 | [2005/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03098634 | Date: | 27.11.2003 | Langue: | EN | [2003/48] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1573742 | Date: | 14.09.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.11.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 29.09.2005 | Classification | IPC: | G11C8/16, G11C11/16 | [2005/37] | CPC: |
G11C8/16 (EP,KR,US);
G11C11/15 (KR);
G11C11/16 (KR,US);
G11C11/1655 (EP);
G11C11/1657 (EP);
G11C11/1673 (EP);
G11C11/1675 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/37] | Titre | Allemand: | MAGNETORESISTIVE SPEICHERZELLENANORDNUNG UND MRAM SPEICHER UNTER VERWENDUNG EINES SOLCHEN | [2005/37] | Anglais: | MAGNETORESISTIVE MEMORY CELL ARRAY AND MRAM MEMORY COMPRISING SUCH ARRAY | [2005/37] | Français: | MATRICE A CELLULES DE MEMOIRE MAGNETORESISTIVES ET MEMOIRE MRAM COMPRENANT LADITE MATRICE | [2005/37] | Entrée dans la phase régionale | 22.12.2004 | Taxe nationale de base payée | 29.03.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.03.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 29.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/21] | 16.01.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/23] | 11.01.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/23] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.01.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2010 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO9107754 (CRAY RESEARCH INC [US]); | [A]US5347485 (TAGUCHI MOTOHISA [JP], et al); | [Y]EP1094467 (MOTOROLA INC [US]); | [PXPA]WO02084706 (INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE], et al); | [PA]US2002154540 (SEKIGUCHI YOSHINOBU [JP], et al); | [PXPA]US6498747 (GOGL DIETMAR [US], et al) | par le demandeur | US4964081 | EP1094467 |