EP1501718 - COQUE DE NAVIGATION A ARCHITECTURE MONO-CATAMARAN [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 31.08.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 21.10.2009 [2009/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mascellaro, Luigi Via Fosso della Castelluccia, 146/22 00134 Roma / IT | [2005/05] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2005/05] | Numéro de la demande, date de dépôt | 03723089.3 | 06.05.2003 | [2005/05] | WO2003IT00271 | Numéro de priorité, date | IT2002RM00251 | 08.05.2002 Format original publié: IT RM20020251 | [2005/05] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03095296 | Date: | 20.11.2003 | Langue: | EN | [2003/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1501718 | Date: | 02.02.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.11.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1501718 | Date: | 27.09.2006 | Langue: | EN | [2006/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 20.11.2003 | Classification | IPC: | B63B1/04 | [2005/05] | CPC: |
B63B1/20 (EP,US);
B63B2001/201 (EP,US);
B63B2001/203 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/05] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | RUMPF ZUR SCHIFFFAHRT MIT EINER KOMBINIERTEN MONO-RUMPF-KATAMARAN -ARCHITEKTUR | [2005/05] | Anglais: | HULL FOR SHIPPING WITH A COMBINED MONO HULL- CATAMARAN ARCHITECTURE | [2005/05] | Français: | COQUE DE NAVIGATION A ARCHITECTURE MONO-CATAMARAN | [2005/05] | Entrée dans la phase régionale | 18.11.2004 | Taxe nationale de base payée | 18.11.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.11.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.11.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 22.11.2004 | Requête en examen déposée [2005/05] | 18.03.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2005 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.06.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 08.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.06.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 27.09.2006 | CZ | 27.09.2006 | EE | 27.09.2006 | RO | 27.09.2006 | SK | 27.09.2006 | TR | 27.09.2006 | BG | 27.12.2006 | GR | 28.12.2006 | HU | 28.03.2007 | LU | 06.05.2007 | [2009/43] |
Précédent [2009/39] | CY | 27.09.2006 | |
CZ | 27.09.2006 | ||
EE | 27.09.2006 | ||
RO | 27.09.2006 | ||
SK | 27.09.2006 | ||
BG | 27.12.2006 | ||
GR | 28.12.2006 | ||
LU | 06.05.2007 | ||
Précédent [2008/38] | CZ | 27.09.2006 | |
EE | 27.09.2006 | ||
RO | 27.09.2006 | ||
SK | 27.09.2006 | ||
BG | 27.12.2006 | ||
GR | 28.12.2006 | ||
Précédent [2008/21] | CZ | 27.09.2006 | |
RO | 27.09.2006 | ||
SK | 27.09.2006 | ||
BG | 27.12.2006 | ||
GR | 28.12.2006 | ||
Précédent [2008/04] | CZ | 27.09.2006 | |
RO | 27.09.2006 | ||
SK | 27.09.2006 | ||
BG | 27.12.2006 | ||
Précédent [2007/41] | CZ | 27.09.2006 | |
IT | 27.09.2006 | ||
RO | 27.09.2006 | ||
SK | 27.09.2006 | ||
BG | 27.12.2006 | ||
Précédent [2007/40] | CZ | 27.09.2006 | |
IT | 27.09.2006 | ||
SK | 27.09.2006 | ||
BG | 27.12.2006 | ||
Précédent [2007/28] | CZ | 27.09.2006 | |
SK | 27.09.2006 | ||
BG | 27.12.2006 | ||
Précédent [2007/22] | CZ | 27.09.2006 | |
BG | 27.12.2006 | ||
Précédent [2007/14] | BG | 27.12.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE872018 (JASTRAM HANS) [X] 1-6 * figures 1-5 *; | [X]US3702598 (SZPTYMAN JACK J) [X] 1-6 * figures 4,5 *; | [X]US3885514 (LAUENBORG JAN TRONJE) [X] 1-6 * figures 1,2 *; | [X]FR2295868 (SERVE YVAN [FR]) [X] 1-6 * figures 3-11 *; | [X]FR2635497 (PIANA GEORGES [FR]) [X] 1-6 * figures 1-5 *; | [X]US4924797 (SOLIA FRANCO [IT]) [X] 1-6 * figures 1,2,4 *; | [X]US5402743 (HOLDERMAN JIM D [US]) [X] 1-6* figures 1-19 *; | [X]US6138602 (CARY ELTON MIKELL [US]) [X] 1-6 * figures 1-4 * | par le demandeur | WO9957006 |