EP1493131 - COMMANDE D'ACCES PHYSIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 15.09.2017 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.09.2017 | Rejet de la demande | publié le 18.10.2017 [2017/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASSA ABLOY AB Klarabergsviadukten 90 111 64 Stockholm / SE | [2014/34] |
Précédent [2005/01] | Pour tous les Etats désignés CoreStreet, Ltd. One Alewife Center, Suite 200 Cambridge, MA 02140 / US | Inventeur(s) | 01 /
MICALI, Silvio 459 Chestnut Hill Avenue Brookline, MA 02146 / US | 02 /
ENGBERG, David 38 Dover Street Cambridge, MA 02140 / US | 03 /
LIBIN, Phil 57 Clay Street Cambridge, MA 02140 / US | 04 /
REYZIN, Leo 2456 Massachusettes Avenue, Apt.204 Cambridge, Massachusetts 02140 / US | 05 /
SINELNIKOV, Alex 278 Clarendon Street, Apt.7 Boston, Massachusettes 02116 / US | [2005/01] | Mandataire(s) | Westphal, Mussgnug & Partner Patentanwälte mbB Werinherstrasse 79 81541 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/49] | Schmuckermaier, Bernhard Herzog-Wilhelm-Str. 26 80331 München / DE | ||
Précédent [2005/01] | Schmuckermaier, Bernhard PAe Westphal, Mussgnug & Partner, Mozartstrasse 8 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03726222.7 | 08.04.2003 | [2005/01] | WO2003US10748 | Numéro de priorité, date | US20020370867P | 08.04.2002 Format original publié: US 370867 P | US20020372951P | 16.04.2002 Format original publié: US 372951 P | US20020373218P | 17.04.2002 Format original publié: US 373218 P | US20020374861P | 23.04.2002 Format original publié: US 374861 P | US20020420795P | 23.10.2002 Format original publié: US 420795 P | US20020421197P | 25.10.2002 Format original publié: US 421197 P | US20020421756P | 28.10.2002 Format original publié: US 421756 P | US20020422416P | 30.10.2002 Format original publié: US 422416 P | US20020427504P | 19.11.2002 Format original publié: US 427504 P | US20030443407P | 29.01.2003 Format original publié: US 443407 P | US20030446149P | 10.02.2003 Format original publié: US 446149 P | US20030395017 | 21.03.2003 Format original publié: US 395017 | [2005/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO03088166 | Date: | 23.10.2003 | Langue: | EN | [2003/43] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1493131 | Date: | 05.01.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.10.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.04.2004 | Classification | IPC: | G07C9/00 | [2005/01] | CPC: |
G06Q20/02 (EP);
G07C9/23 (EP);
G07C9/257 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PHYSISCHE ZUGANGSKONTROLLE | [2005/01] | Anglais: | PHYSICAL ACCESS CONTROL | [2005/01] | Français: | COMMANDE D'ACCES PHYSIQUE | [2005/01] | Entrée dans la phase régionale | 05.10.2004 | Taxe nationale de base payée | 05.10.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.10.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.11.2003 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 05.10.2004 | Requête en examen déposée [2005/01] | 12.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.04.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.05.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 16.12.2013 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 26.02.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 07.02.2017 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2017/42] | 07.02.2017 | Date des procédures orales | 24.03.2017 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 04.05.2017 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2017/42] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 12.06.2008 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 26.02.2014 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 26.02.2014 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.03.2014 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 13.04.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 13.04.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.04.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 12.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 25.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 10.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | 11.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 14 | 10.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 15 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]FR2774833 (FRANCE TELECOM [FR]) [X] 1-6 * abstract * * page 3, line 19 - page 5, line 5 * * page 12, line 1 - page 19, line 10 *; | [X]EP0798671 (DEUTSCHE TELEKOM AG [DE]) [X] 7-11 * abstract * * column 1, line 1 - column 3, line 59 * * column 8, line 23 - line 41; claims 1,4 *; | [A]EP0618550 (NEDAP NV [NL]) [A] 7-11 * abstract * * column 2, line 9 - column 3, line 11 *; | [Y]EP0723251 (TANDEM COMPUTERS INC [US]) [Y] 12-21 * abstract * * page 1, line 1 - page 2, line 42 * * page 5, line 55 - page 8, line 13 *; | [Y]EP1024239 (IBM [US]) [Y] 12-21 * abstract * * paragraph [0046] - paragraph [0073] * | Examen | US4453074 | US4837822 | par le demandeur | FR2774833 |