EP1502371 - PROCEDE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION D'AU MOINS UNE FREQUENCE TRANSPONDEUR DANS LE PLAN DE FREQUENCE INTERMEDIAIRE DE SATELLITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2005/05] | PROCEDE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION D'AU MOINS UN TRANSBORDEUR DANS LE PLAN DE FREQUENCE INTERMEDIAIRE DE SATELLITE | ||
[2005/52] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.04.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.08.2008 | Changement - mandataire | publié le 01.10.2008 [2008/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Kathrein-Werke KG Anton-Kathrein-Strasse 1-3 83022 Rosenheim / DE | [N/P] |
Précédent [2006/24] | Pour tous les Etats désignés Kathrein Werke KG Anton-Kathrein-Strasse 1-3 83022 Rosenheim / DE | ||
Précédent [2005/05] | Pour tous les Etats désignés Kathrein Werke AG Anton-Kathrein-Strasse 1-3 83022 Rosenheim / DE | Inventeur(s) | 01 /
ILSANKER, Anton Falkensteinstrasse 14 83083 Riedering / DE | 02 /
HEISENBERG, Michael Wiederhopfstrasse 4a 83059 Kolbermoor / DE | 03 /
EXLER, Ralf Bodenseestr. 26 83059 Kolbermoor / DE | 04 /
MUMMERT, Wolfgang Edling-Angerfeldstrasse 2 83134 Prutting / DE | 05 /
LINKE, Christian Adelstetten 27 83404 Ainring / DE | [2005/10] |
Précédent [2005/05] | 01 /
ILSANKER, Anton Falkensteinstrasse 14 83083 Riedering / DE | ||
02 /
HEISENBERG, Michael Wiederhopfstrasse 4a 83059 Kolbermoor / DE | |||
03 /
EXLER, Ralf Sepp-Strassberger-Strasse 26 83059 Kolbermoor / DE | |||
04 /
MUMMERT, Wolfgang Edling-Angerfeldstrasse 2 83134 Prutting / DE | |||
05 /
LINKE, Christian Adelstetten 27 83404 Ainring / DE | Mandataire(s) | Flach, Dieter Rolf Paul, et al Andrae l Westendorp Patentanwälte Partnerschaft Adlzreiterstrasse 11 83022 Rosenheim / DE | [N/P] |
Précédent [2008/40] | Flach, Dieter Rolf Paul, et al Andrae Flach Haug Adlzreiterstrasse 11 83022 Rosenheim / DE | ||
Précédent [2005/05] | Flach, Dieter Dipl.-Ing, et al Andrae Flach Haug Adlzreiterstrasse 11 83022 Rosenheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 03729960.9 | 01.05.2003 | [2005/05] | WO2003EP04583 | Numéro de priorité, date | DE2002119847 | 03.05.2002 Format original publié: DE 10219847 | [2005/05] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO03094397 | Date: | 13.11.2003 | Langue: | DE | [2003/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1502371 | Date: | 02.02.2005 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.11.2003, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/05] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1502371 | Date: | 31.05.2006 | Langue: | DE | [2006/22] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP1502371 | Date: | 13.09.2006 | [2006/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.11.2003 | Classification | IPC: | H04H1/00, H04B1/26, H04B1/18 | [2005/05] | CPC: |
H04H40/90 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, DE, LI, NL [2005/34] |
Précédent [2005/05] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN SOWIE VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG ZUMINDEST EINER TRANSPONDERFREQUENZ IN DER SATELLITEN-ZWISCHENFREQUENZ-EBENE | [2006/02] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING AT LEAST ONE TRANSPONDER FREQUENCY IN THE SATELLITE INTERMEDIATE FREQUENCY PLANE | [2005/52] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION D'AU MOINS UNE FREQUENCE TRANSPONDEUR DANS LE PLAN DE FREQUENCE INTERMEDIAIRE DE SATELLITE | [2005/52] |
Précédent [2005/05] | VERFAHREN SOWIE VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG ZUMINDEST EINES TRANSPONDERS IN DER SATELLITEN-ZWISCHENFREQUENZ-EBENE | ||
Précédent [2005/05] | METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING AT LEAST ONE TRANSPONDER IN THE SATELLITE INTERMEDIATE FREQUENCY PLANE | ||
Précédent [2005/05] | PROCEDE ET DISPOSITIF DE PRODUCTION D'AU MOINS UN TRANSBORDEUR DANS LE PLAN DE FREQUENCE INTERMEDIAIRE DE SATELLITE | Entrée dans la phase régionale | 29.10.2004 | Taxe nationale de base payée | 29.10.2004 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.10.2004 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.10.2004 | Requête en examen déposée [2005/05] | 01.12.2005 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.03.2006 | Taxe de délivrance payée | 23.03.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 01.03.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE4126774 (KATHREIN WERKE KG [DE]) [A] 1-12 * page 2, line 18 - page 3, line 56 *; | [A]DE9306499U (RICHARD HIRSCHMANN GMBH) [A] 1-12 * page 3, line 17 - page 12, line 4 *; | [A]DE29716786U (YEN KERL [TW]) [A] 1-12 * page 4, line 17 - page 5, line 28 *; | [DA]DE19713124 (KATHREIN WERKE KG [DE]) [DA] 1-12 * the whole document *; | [A]US5959592 (PETRUZZELLI EDMUND F [US]) [A] 1-12 * column 7, line 64 - column 8, line 61 *; | [A]EP1076458 (KATHREIN WERKE KG [DE]) [A] 1-12* the whole document * |